16. april 1999Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONSELSKABET AF 26. MARTS 1998 A/STidligere status: Under frivillig likvidation.
1. juli 1998Flere forlater styretSELSKABET AF 26. MARTS 1998 A/S3 medlemmer forlater styret for SELSKABET AF 26. MARTS 1998 A/S.Hans Christian Poul PetersenForlater etter en periode på 19 årJens Alfred Poul PetersenForlater etter en periode på 19 årSteffen EbdrupForlater etter en periode på 19 år
1. juli 1998Hans Christian Poul Petersen forlater ledelsenSELSKABET AF 26. MARTS 1998 A/SHans Christian Poul Petersen forlater ledelsen for SELSKABET AF 26. MARTS 1998 A/S etter en periode på 19 år.
1. juli 1998Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONSELSKABET AF 26. MARTS 1998 A/STidligere status: Normal.
2. april 1998Nytt navn: SELSKABET AF 26. MARTS 1998 A/SPETER MØRCH HANDELSSELSKAB A/SPETER MØRCH HANDELSSELSKAB A/S skifter navn til SELSKABET AF 26. MARTS 1998 A/S.
12. mai 1989Ny selskapsform AktieselskabPETER MØRCH HANDELSSELSKAB A/SPETER MØRCH HANDELSSELSKAB A/S skifter selskapsform.FraApSTilA/S
14. april 1989Nytt navn: PETER MØRCH HANDELSSELSKAB A/SPETER MØRCH HANDELSSELSKAB ApSPETER MØRCH HANDELSSELSKAB ApS skifter navn til PETER MØRCH HANDELSSELSKAB A/S.
21. november 1987Nytt navn: PETER MØRCH HANDELSSELSKAB ApSPM TOBAKSBLANDERI KØBENHAVN ApSPM TOBAKSBLANDERI KØBENHAVN ApS skifter navn til PETER MØRCH HANDELSSELSKAB ApS.
20. november 1987Jens Alfred Poul Petersen forlater ledelsenPM TOBAKSBLANDERI KØBENHAVN ApSJens Alfred Poul Petersen forlater ledelsen for PM TOBAKSBLANDERI KØBENHAVN ApS etter en periode på 8 år.
2. juli 1979StiftelsePM TOBAKSBLANDERI KØBENHAVN ApSPM TOBAKSBLANDERI KØBENHAVN ApS stiftes i 1979.Adressec/o AROS AdvokaterFrue Kirkeplads 48000 Aarhus CPersonerHans Christian Poul PetersenDirektør, styremedlemJens Alfred Poul PetersenDirektør, styremedlemSteffen EbdrupStyremedlem