26. maiRegnskap for 2023 omgjortSenad Holding ApSSenad Holding ApS gjør om regnskapet for perioden 14. juli 2022 til 31. desember 2023. Senad Haskovic er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Niklas Leonardo Rasmussen blir med i ledelsenSSD BYG OG MONTAGE ApSNiklas Leonardo Rasmussen erstatter Senad Haskovic i ledelsen for SSD BYG OG MONTAGE ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
6. juli 2023Endring i eierkretsenSSD BYG OG MONTAGE ApSSenad Haskovic er ikke lenger registrert som reell eier av SSD BYG OG MONTAGE ApS.Se mere
23. oktober 2022 · Voresbyviborg.dkNye virksomheder i Viborg i sidste månedSSD BYG OG MONTAGE ApS , Industrivej 21 A, 8800 Viborg SSD BYG OG MONTAGE ApS tilhører branchen Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder og er ejet samt ledet af Senad Haskovic. Les artikkel
4. oktober 2022Senad Haskovic forlater ledelsenEdde ApSSenad Haskovic forlater ledelsen for Edde ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
4. oktober 2022Endring i eierkretsenEdde ApSSenad Haskovic er ikke lenger registrert som reell eier av Edde ApS.Se mere
28. september 2022StiftelseSSD BYG OG MONTAGE ApSSSD BYG OG MONTAGE ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Senad Haskovic er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2022StiftelseSenad Holding ApSSenad Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Senad Haskovic er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 11.590 Edde ApSEdde ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Senad Haskovic er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2022 · Building SupplyÆndringer i direktioner og bestyrelserSenad Haskovic er indtrådt i direktionen hos Edde ApS i stedet for Susanne Nygård (kilde: Les artikkel
22. mars 2022Senad Haskovic blir med i ledelsenEdde ApSSenad Haskovic erstatter Susanne Nygård i ledelsen for Edde ApS etter en periode på 3 år.Se mere
22. mars 2022AdresseendringEdde ApSEdde ApS flytter til ny adresse i Hørning. Senad Haskovic er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2022Endring i eierkretsenEdde ApSSenad Haskovic registrert som reell eier av Edde ApS.Se mere
17. mars 2022Ny bransje: TagdækningsvirksomhedEdde ApSTidligere bransje: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. Senad Haskovic eier 50% av virksomheten.Se mere
9. oktober 2018Endring i eierkretsenIVS DIN SH-TØMRERSenad Haskovic er ikke lenger registrert som reell eier av IVS DIN SH-TØMRER.Se mere
22. august 2018Senad Haskovic forlater ledelsenIVS DIN SH-TØMRERSenad Haskovic forlater ledelsen for IVS DIN SH-TØMRER etter en periode på 4 år.Se mere
22. august 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGIVS DIN SH-TØMRERTidligere status: Normal. Senad Haskovic eier 100% av virksomheten.Se mere
9. juni 2017Overskudd på DKK 2.989 IVS DIN SH-TØMRERIVS DIN SH-TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Senad Haskovic er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2016Underskudd på DKK 25.033 IVS DIN SH-TØMRERIVS DIN SH-TØMRER offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2014 til 31. desember 2015. Senad Haskovic er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2014Endring i eierkretsenIVS DIN SH-TØMRERSenad Haskovic registrert som reell eier av IVS DIN SH-TØMRER.Se mere