15. april 1999Seppo Olavi Hietanen forlater styretENSO DANMARK A/SSeppo Olavi Hietanen forlater styret for ENSO DANMARK A/S etter en periode på 18 år.Se mere
26. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortENSO DANMARK A/SENSO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Seppo Olavi Hietanen er medlem av styret.Se mere
31. januar 1998Niels Jørgen Fodgaard forlater ledelsenENSO DANMARK A/SNiels Jørgen Fodgaard forlater ledelsen for ENSO DANMARK A/S etter en periode på 17 år. Seppo Olavi Hietanen er medlem av styret.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortENSO DANMARK A/SENSO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Seppo Olavi Hietanen er medlem av styret.Se mere
15. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortENSO DANMARK A/SENSO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Seppo Olavi Hietanen er medlem av styret.Se mere
14. mai 1996Nytt navn: ENSO DANMARK A/SENSO A/SENSO A/S skifter navn til ENSO DANMARK A/S. Seppo Olavi Hietanen er medlem av styret.Se mere
13. mai 1996Kaj Herman Hedberg slutter som adm. direktørENSO A/SKaj Herman Hedberg slutter som adm. direktør i ENSO A/S. Seppo Olavi Hietanen er medlem av styret.Se mere
13. mai 1996Kaj Herman Hedberg forlater styretENSO A/SKaj Herman Hedberg forlater styret for ENSO A/S etter en periode på 16 år. Seppo Olavi Hietanen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. januar 1996Kari Johannes Suopanki blir med i ledelsenENSO A/SKari Johannes Suopanki blir med i ledelsen for ENSO A/S. Seppo Olavi Hietanen er medlem av styret.Se mere
30. april 1993Esko Tauno Ilmari Vuorio forlater styretENSO A/SEsko Tauno Ilmari Vuorio forlater styret for ENSO A/S etter en periode på 12 år. Seppo Olavi Hietanen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mars 1990Børge Moltke-Leth forlater styretENSO A/SBørge Moltke-Leth forlater styret for ENSO A/S etter en periode på 9 år. Seppo Olavi Hietanen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juli 1989Flere forlater styretENSO A/S3 medlemmer forlater styret for ENSO A/S. Seppo Olavi Hietanen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. november 1980StiftelseENSO A/SENSO A/S stiftes i bransjen agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer. Seppo Olavi Hietanen er medlem av styret.Se mere