24. juniOverskudd på DKK 18.086 Futurum Børn & Unge ApSFuturum Børn & Unge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Serkan Teksen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniUnderskudd på DKK 15.974 DNT Invest ApSDNT Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
22. september 2023AdresseendringFuturum Børn & Unge ApSFuturum Børn & Unge ApS flytter fra København Ø til Solrød Strand. Serkan Teksen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 66.639 Futurum Børn & Unge ApSFuturum Børn & Unge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Serkan Teksen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 119.591 DNT Invest ApSDNT Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 5.412 Futurum Børn & Unge ApSFuturum Børn & Unge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Serkan Teksen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 56.781 DNT Invest ApSDNT Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 115.175 Futurum Børn & Unge ApSFuturum Børn & Unge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Serkan Teksen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2021Underskudd på DKK 227.454 DNT Invest ApSDNT Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
3. september 2020AdresseendringDNT Invest ApSDNT Invest ApS flytter fra København K til København Ø. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. juni 2020Underskudd på DKK 45.188 Futurum Børn & Unge ApSFuturum Børn & Unge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Serkan Teksen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2020Underskudd på DKK 285.353 DNT Invest ApSDNT Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 79.000 Futurum Børn & Unge ApSFuturum Børn & Unge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Serkan Teksen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Underskudd på DKK 78.711 DNT Invest ApSDNT Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 121.311 DNT Invest ApSDNT Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. august 2017 til 31. desember 2017. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 279.230 Futurum Børn & Unge ApSFuturum Børn & Unge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Serkan Teksen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2017AdresseendringDNT Invest ApSDNT Invest ApS flytter til ny adresse i København K. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
21. august 2017AdresseendringDNT Invest ApSDNT Invest ApS flytter til ny adresse i København K. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
11. august 2017StiftelseDNT Invest ApSDNT Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Serkan Teksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. mai 2017Overskudd på DKK 200.941 Futurum Børn & Unge ApSFuturum Børn & Unge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2016 til 31. desember 2016. Serkan Teksen er medlem af ledelsen.Se mere