28. oktober 2009Henrik Bernt Sanders blir med i styretHERKULES HOLDING A/SHenrik Bernt Sanders erstatter Shi Zheng i styret for HERKULES HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
2. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortHERKULES HOLDING A/SHERKULES HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Shi Zheng er medlem av styret.Se mere
24. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortHERKULES HOLDING A/SHERKULES HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2007 til 30. april. Shi Zheng er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberHERKULES HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Shi Zheng er medlem av styret.Se mere
26. november 2007Shi Zheng blir med i styretHERKULES HOLDING A/SShi Zheng blir med i styret for HERKULES HOLDING A/S.Se mere
26. november 2007Thomas Michael Tarnowski blir adm. direktørHERKULES HOLDING A/SThomas Michael Tarnowski erstatter Carl Evald Bakke-Jacobsen som adm. direktør i HERKULES HOLDING A/S. Shi Zheng er medlem av styret.Se mere
26. november 2007Nytt navn: HERKULES HOLDING A/SUNDENIABLE HOLDING A/SUNDENIABLE HOLDING A/S skifter navn til HERKULES HOLDING A/S. Shi Zheng er medlem av styret.Se mere