9. juni 2022Thomas Jakobsen blir adm. direktørArgo Service ApSThomas Jakobsen erstatter Sia Fromberg som adm. direktør i Argo Service ApS.Se mere
9. juni 2022Endring i eierkretsenArgo Service ApSSia Fromberg er ikke lenger registrert som reell eier av Argo Service ApS.Se mere
1. september 2021Sia Fromberg blir adm. direktørArgo Service ApSSia Fromberg blir adm. direktør i Argo Service ApS.Se mere
9. august 2021Ny bransje: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringArgo Service ApSTidligere bransje: Vvs- og blikkenslagerforretninger. Sia Fromberg eier 100% av virksomheten.Se mere
1. august 2021Nytt navn: Argo Service ApSPro Klima ApSPro Klima ApS skifter navn til Argo Service ApS. Sia Fromberg eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mai 2021Overskudd på DKK 155.829 Pro Klima ApSPro Klima ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sia Fromberg eier 100% av virksomheten.Se mere
2. september 2020Overskudd på DKK 139.920 Pro Klima ApSPro Klima ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sia Fromberg eier 100% av virksomheten.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 32.950 Pro Klima ApSPro Klima ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. august 2017 til 31. desember 2018. Sia Fromberg eier 100% av virksomheten.Se mere
16. april 2018Sia Fromberg slutter som adm. direktørTJ BYGGESERVICE IVSSia Fromberg slutter som adm. direktør i TJ BYGGESERVICE IVS.Se mere
21. august 2017StiftelsePro Klima ApSPro Klima ApS stiftes i bransjen vvs- og blikkenslagerforretninger. Sia Fromberg eier 100% av virksomheten.Se mere
7. juni 2017Underskudd på DKK 23.655 TJ BYGGESERVICE IVSTJ BYGGESERVICE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Sia Fromberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juni 2016Overskudd på DKK 65.075 TJ BYGGESERVICE IVSTJ BYGGESERVICE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Sia Fromberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juni 2015Underskudd på DKK 195.729 TJ BYGGESERVICE IVSTJ BYGGESERVICE IVS offentliggjør regnskap for perioden 18. mars 2014 til 31. desember 2014. Sia Fromberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2014Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedTJ BYGGESERVICE IVSTidligere bransje: Uoplyst. Sia Fromberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. mars 2014StiftelseTJ BYGGESERVICE IVSTJ BYGGESERVICE IVS stiftes i bransjen uoplyst. Sia Fromberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere