5. august 2005Siegfried Prömpler forlater styretKUSTERS CAMPEN A/SSiegfried Prömpler forlater styret for KUSTERS CAMPEN A/S etter en periode på 7 år.Se mere
23. august 2002Ny status UNDER KONKURSKUSTERS CAMPEN A/STidligere status: Normal. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
26. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortKUSTERS CAMPEN A/SKUSTERS CAMPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortKUSTERS CAMPEN A/SKUSTERS CAMPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
15. juni 2001Bent Just Petersen slutter som adm. direktørKUSTERS CAMPEN A/SBent Just Petersen slutter som adm. direktør i KUSTERS CAMPEN A/S. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
15. juni 2001Hedwig Maria Schmidt blir med i ledelsenKUSTERS CAMPEN A/SHedwig Maria Schmidt blir med i ledelsen for KUSTERS CAMPEN A/S. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
1. juni 2001Hans Peter Damgaard Hansen forlater styretKUSTERS CAMPEN A/SHans Peter Damgaard Hansen forlater styret for KUSTERS CAMPEN A/S etter en periode på 4 år. Siegfried Prömpler er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2001Bent Just Petersen blir adm. direktørKUSTERS CAMPEN A/SBent Just Petersen erstatter Kim Hertz som adm. direktør i KUSTERS CAMPEN A/S. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
16. november 2000Götz Ulrich Theurer blir med i styretKUSTERS CAMPEN A/SGötz Ulrich Theurer erstatter Dr. Bernhard Goossens i styret for KUSTERS CAMPEN A/S etter en periode på 4 år. Siegfried Prömpler er fortsatt styremedlem.Se mere
16. november 2000Hans Oluf Abrahamsen forlater ledelsenKUSTERS CAMPEN A/SHans Oluf Abrahamsen forlater ledelsen for KUSTERS CAMPEN A/S etter en periode på 3 år. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
16. november 2000Kim Hertz blir adm. direktørKUSTERS CAMPEN A/SKim Hertz blir adm. direktør i KUSTERS CAMPEN A/S. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
31. juli 2000Erich Wilhelm Bröker blir ny styrelederKUSTERS CAMPEN A/SErich Wilhelm Bröker erstatter Henning Fritz Alfred Bähren som styreleder hos KUSTERS CAMPEN A/S etter en periode på 3 måneder. Siegfried Prömpler er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortKUSTERS CAMPEN A/SKUSTERS CAMPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
15. mai 2000Henning Fritz Alfred Bähren blir ny styrelederKUSTERS CAMPEN A/SHenning Fritz Alfred Bähren erstatter Detlef Gründel som styreleder hos KUSTERS CAMPEN A/S etter en periode på 2 år. Siegfried Prömpler er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 2000Wolfgang Bussas forlater ledelsenKUSTERS CAMPEN A/SWolfgang Bussas forlater ledelsen for KUSTERS CAMPEN A/S etter en periode på 3 år. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
1. august 1999Arne Uttrup Christensen forlater ledelsenKUSTERS CAMPEN A/SArne Uttrup Christensen forlater ledelsen for KUSTERS CAMPEN A/S etter en periode på 2 år. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
22. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortKUSTERS CAMPEN A/SKUSTERS CAMPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
5. februar 1999Walter Schumacher forlater styretKUSTERS CAMPEN A/SWalter Schumacher forlater styret for KUSTERS CAMPEN A/S etter en periode på 12 måneder. Siegfried Prömpler er fortsatt styremedlem.Se mere
5. februar 1999Walter Schumacher forlater ledelsenKUSTERS CAMPEN A/SWalter Schumacher forlater ledelsen for KUSTERS CAMPEN A/S etter en periode på 12 måneder. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere
27. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortKUSTERS CAMPEN A/SKUSTERS CAMPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 31. desember 1997. Siegfried Prömpler er medlem av styret.Se mere