Sigrid Susanne Nørgaard har været i direktionen for LOMOCO INVEST AALBORG A/S siden 2017 og er desuden direktør i Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København.
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sigrid Susanne Nørgaard er medlem af ledelsen.
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sigrid Susanne Nørgaard er medlem af ledelsen.
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sigrid Susanne Nørgaard er medlem af ledelsen.
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sigrid Susanne Nørgaard er medlem af ledelsen.
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sigrid Susanne Nørgaard er medlem af ledelsen.
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Sigrid Susanne Nørgaard er medlem af ledelsen.
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København
Ejendomsanpartsselskabet Købmagergade 23, København offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Sigrid Susanne Nørgaard er medlem af ledelsen.