29. augustOverskudd på DKK 174.586 Søndergård Ejendomme ApSSøndergård Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 29,6% av virksomheten.Se mere
29. augustOverskudd på DKK 27.515 Silas Søndergård Holding ApSSilas Søndergård Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 99% av virksomheten.Se mere
7. september 2023Overskudd på DKK 150.670 Søndergård Ejendomme ApSSøndergård Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 29,6% av virksomheten.Se mere
7. september 2023Overskudd på DKK 26.913 Silas Søndergård Holding ApSSilas Søndergård Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 99% av virksomheten.Se mere
15. september 2022Overskudd på DKK 135.545 Søndergård Ejendomme ApSSøndergård Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 29,6% av virksomheten.Se mere
15. september 2022Overskudd på DKK 26.854 Silas Søndergård Holding ApSSilas Søndergård Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 99% av virksomheten.Se mere
21. desember 2021AdresseendringSøndergård Ejendomme ApSSøndergård Ejendomme ApS flytter fra Frederiksberg til Støvring. Silas Koch Søndergård eier 29,6% av virksomheten.Se mere
17. august 2021Overskudd på DKK 26.797 Silas Søndergård Holding ApSSilas Søndergård Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 99% av virksomheten.Se mere
17. august 2021Overskudd på DKK 131.144 Søndergård Ejendomme ApSSøndergård Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 29,6% av virksomheten.Se mere
10. august 2021AdresseendringSilas Søndergård Holding ApSSilas Søndergård Holding ApS flytter til ny adresse i Støvring. Silas Koch Søndergård eier 99% av virksomheten.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Silas Søndergård Holding ApSTidligere bransje: Uoplyst. Silas Koch Søndergård eier 99% av virksomheten.Se mere
9. august 2020Overskudd på DKK 137.303 Søndergård Ejendomme ApSSøndergård Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 29,6% av virksomheten.Se mere
9. august 2020Overskudd på DKK 27.202 Silas Søndergård Holding ApSSilas Søndergård Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 99% av virksomheten.Se mere
9. juli 2019Overskudd på DKK 25.462 Silas Søndergård Holding ApSSilas Søndergård Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 99% av virksomheten.Se mere
9. juli 2019Overskudd på DKK 133.942 Søndergård Ejendomme ApSSøndergård Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 29,6% av virksomheten.Se mere
14. mars 2019AdresseendringSøndergård Ejendomme ApSSøndergård Ejendomme ApS flytter fra Aalborg til Frederiksberg. Silas Koch Søndergård eier 29,6% av virksomheten.Se mere
6. september 2018Overskudd på DKK 122.422 Søndergård Ejendomme ApSSøndergård Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 29,6% av virksomheten.Se mere
6. september 2018Underskudd på DKK 6.000 Silas Søndergård Holding ApSSilas Søndergård Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 99% av virksomheten.Se mere
4. juli 2017Overskudd på DKK 101.015 Søndergård Ejendomme ApSSøndergård Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2016 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 29,6% av virksomheten.Se mere
4. juli 2017Underskudd på DKK 500 Silas Søndergård Holding ApSSilas Søndergård Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2016 til 31. mars. Silas Koch Søndergård eier 99% av virksomheten.Se mere