29. februar 2012Silvan Gian-Reto Meier forlater styretANDERBERG FUGTSTYRING A/SSilvan Gian-Reto Meier forlater styret for ANDERBERG FUGTSTYRING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. juni 2011Susanne Mader blir med i styretANDERBERG FUGTSTYRING A/SSusanne Mader erstatter Urs Anton Lehner i styret for ANDERBERG FUGTSTYRING A/S etter en periode på 5 måneder. Silvan Gian-Reto Meier er fortsatt styreleder.Se mere
30. juni 2011Susanne Mader blir med i ledelsenANDERBERG FUGTSTYRING A/SSusanne Mader blir med i ledelsen for ANDERBERG FUGTSTYRING A/S. Silvan Gian-Reto Meier er styreleder.Se mere
16. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortANDERBERG FUGTSTYRING A/SANDERBERG FUGTSTYRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Silvan Gian-Reto Meier er styreleder.Se mere
7. februar 2011Erstatning i styretANDERBERG FUGTSTYRING A/S5 endringer i styret for ANDERBERG FUGTSTYRING A/S. Silvan Gian-Reto Meier er fortsatt styreleder.Se mere
4. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortANDERBERG FUGTSTYRING A/SANDERBERG FUGTSTYRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Silvan Gian-Reto Meier er styreleder.Se mere
7. februar 2010Silvan Gian-Reto Meier blir med i styretANDERBERG FUGTSTYRING A/SSilvan Gian-Reto Meier blir med i styret for ANDERBERG FUGTSTYRING A/S.Se mere