18. desember 2023Overskudd på DKK 38.141 EH Aalborg ApSEH Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Simon Aagaard Poulsen er medlem av styret.Se mere
30. november 2023Erstatning i styretEH Aalborg ApS4 endringer i styret for EH Aalborg ApS. Simon Aagaard Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juli 2023Anita Vivi Lilholt blir adm. direktørEH Aalborg ApSAnita Vivi Lilholt erstatter Henrik Laigaard Skals som adm. direktør i EH Aalborg ApS. Simon Aagaard Poulsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2022Underskudd på DKK 438.108 EH Aalborg ApSEH Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Simon Aagaard Poulsen er medlem av styret.Se mere
28. november 2022Simon Aagaard Poulsen blir med i styretEH Aalborg ApSSimon Aagaard Poulsen blir med i styret for EH Aalborg ApS.Se mere
19. januar 2021Endring i eierkretsenEjendomsselskabet Aagaard I/SSimon Aagaard Poulsen registrert som reell eier av Ejendomsselskabet Aagaard I/S.Se mere
10. april 2018 · Finans.dkPer Semmling bliver ny COO hos LM Byg - jobskifter uge 15Henrik Laigaard Skals er indtrådt som direktør og en bestyrelse er blevet dannet med Erik Pedersen, Inge Margrethe Muderspach Kjær, Rene Jensen og Simon Aagaard Poulsen som medlemmer. Les artikkel