23. mai 2012Simon Dyrset Holse forlater styretNIRAS BLOMINFO A/SSimon Dyrset Holse forlater styret for NIRAS BLOMINFO A/S etter en periode på 5 år.Se mere
24. april 2012AdresseendringNIRAS BLOMINFO A/SNIRAS BLOMINFO A/S flytter fra København Ø til Allerød. Simon Dyrset Holse er medlem av styret.Se mere
8. februar 2012Erstatning i styretNIRAS BLOMINFO A/S6 endringer i styret for NIRAS BLOMINFO A/S. Simon Dyrset Holse er fortsatt styremedlem.Se mere
8. februar 2012Nytt navn: NIRAS BLOMINFO A/SBLOMINFO A/SBLOMINFO A/S skifter navn til NIRAS BLOMINFO A/S. Simon Dyrset Holse er medlem av styret.Se mere
31. august 2011Lars Bakklund blir med i styretBLOMINFO A/SLars Bakklund erstatter Peter Normann Hansen i styret for BLOMINFO A/S etter en periode på 13 år. Simon Dyrset Holse er fortsatt styremedlem.Se mere
31. august 2011Peter Normann Hansen forlater ledelsenBLOMINFO A/SPeter Normann Hansen forlater ledelsen for BLOMINFO A/S etter en periode på 13 år. Simon Dyrset Holse er medlem av styret.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortBLOMINFO A/SBLOMINFO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Simon Dyrset Holse er medlem av styret.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortBLOMINFO A/SBLOMINFO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Simon Dyrset Holse er medlem av styret.Se mere
16. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortBLOMINFO A/SBLOMINFO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Simon Dyrset Holse er medlem av styret.Se mere
15. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortBLOMINFO A/SBLOMINFO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Simon Dyrset Holse er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.BLOMINFO A/STidligere bransje: Geologiske undersøgelser og prospektering. Simon Dyrset Holse er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortBLOMINFO A/SBLOMINFO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Simon Dyrset Holse er medlem av styret.Se mere
26. april 2007Simon Dyrset Holse blir med i styretBLOMINFO A/SSimon Dyrset Holse erstatter Jytte Jepsen i styret for BLOMINFO A/S etter en periode på 3 år.Se mere