6. november 2023Underskudd på DKK 264.712 F.C. Mathiesens FondF.C. Mathiesens Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem av styret.Se mere
6. november 2023Underskudd på DKK 182.304 TERRA NORDIC A/STERRA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2022Underskudd på DKK 725.436 F.C. Mathiesens FondF.C. Mathiesens Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem av styret.Se mere
4. november 2022Underskudd på DKK 448.361 TERRA NORDIC A/STERRA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2021Overskudd på DKK 494.887 F.C. Mathiesens FondF.C. Mathiesens Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem av styret.Se mere
12. november 2021Overskudd på DKK 540.135 TERRA NORDIC A/STERRA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2020Underskudd på DKK 49.419 TERRA NORDIC A/STERRA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2020Underskudd på DKK 158.226 F.C. Mathiesens FondF.C. Mathiesens Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2020AdresseendringTERRA NORDIC A/STERRA NORDIC A/S flytter til ny adresse i Hellerup. Simon Havtorn Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2020AdresseendringF.C. Mathiesens FondF.C. Mathiesens Fond flytter til ny adresse i Hellerup. Simon Havtorn Mathiesen er medlem av styret.Se mere
5. november 2019Underskudd på DKK 38.669 TERRA NORDIC A/STERRA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2019Underskudd på DKK 261.590 F.C. Mathiesens FondF.C. Mathiesens Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem av styret.Se mere
28. desember 2018AdresseendringTERRA NORDIC A/STERRA NORDIC A/S flytter til ny adresse i Hellerup. Simon Havtorn Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2018AdresseendringF.C. Mathiesens FondF.C. Mathiesens Fond flytter til ny adresse i Hellerup. Simon Havtorn Mathiesen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2018Underskudd på DKK 270.715 TERRA NORDIC A/STERRA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2018Underskudd på DKK 166.669 F.C. Mathiesens FondF.C. Mathiesens Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem av styret.Se mere
10. november 2017Overskudd på DKK 145.959 TERRA NORDIC A/STERRA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2017Overskudd på DKK 300.199 F.C. Mathiesens FondF.C. Mathiesens Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Simon Havtorn Mathiesen er medlem av styret.Se mere
3. november 2017Nytt navn: F.C. Mathiesens Fondf C Mathiesens Fondf C Mathiesens Fond skifter navn til F.C. Mathiesens Fond. Simon Havtorn Mathiesen er medlem av styret.Se mere
22. september 2017AdresseendringTERRA NORDIC A/STERRA NORDIC A/S flytter til ny adresse i Hellerup. Simon Havtorn Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere