8. august · viborg-folkeblad.dkDe bliver ved: Viborgensisk kølegigant på opkøb igenNy dansk direktør I forbindelse med overtagelsen er Simon Christensen blevet udnævnt til direktør for virksomheden. Les artikkel
30. desember 2023Overskudd på DKK 49 mio.TEFCOLD HOLDING ApSTEFCOLD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 32,2% av virksomheten.Se mere
29. desember 2023Overskudd på DKK 15 mio.LINDBLAD 90 ApSLINDBLAD 90 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Overskudd på DKK 23 mio.TEFCOLD A/STEFCOLD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 29% av virksomheten.Se mere
29. desember 2023Overskudd på DKK 57 mio.Tefcold Group A/STefcold Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 29% av virksomheten.Se mere
7. februar 2023AdresseendringLINDBLAD 90 ApSLINDBLAD 90 ApS flytter fra Tjele til Viborg. Simon Lindblad Kiilerich Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2022Overskudd på DKK 93 mio.TEFCOLD A/STEFCOLD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 29% av virksomheten.Se mere
23. november 2022Overskudd på DKK 37 mio.LINDBLAD 90 ApSLINDBLAD 90 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2022Overskudd på DKK 46 mio.Tefcold Group A/STefcold Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 29% av virksomheten.Se mere
23. november 2022Overskudd på DKK 119 mio.TEFCOLD HOLDING ApSTEFCOLD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 32,2% av virksomheten.Se mere
21. november 2022Simon Lindblad Kiilerich Christensen blir med i styretTefcold Group A/SSimon Lindblad Kiilerich Christensen blir med i styret for Tefcold Group A/S.Se mere
21. november 2022Jesper Kirkeby Hansen blir med i ledelsenTefcold Group A/SJesper Kirkeby Hansen erstatter Torben Lindblad Christensen i ledelsen for Tefcold Group A/S etter en periode på 5 år. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 29% av virksomheten.Se mere
21. november 2022Ny selskapsform AktieselskabTefcold Group A/STefcold Group ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Tefcold Group A/S. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 29% av virksomheten.Se mere
23. august 2022Simon Lindblad Kiilerich Christensen blir med i styretTEFCOLD HOLDING ApSSimon Lindblad Kiilerich Christensen blir med i styret for TEFCOLD HOLDING ApS.Se mere
21. juli 2022 · Metal Supply DenmarkViborg-virksomhed bygger til for at følge med øget efterspørgselEfter den nye udvidelse vil der dog ikke være plads til flere af slagsen, fortæller Simon Christensen, Area Sales Manager og tredje generation i familievirksomheden. Les artikkel
19. juli 2022 · Viborg FolkebladMarkant virksomhed har sat gang i endnu en udvidelse- Nu kan vi ikke udvide mere, kun i højden, og det kommer ikke til at ske, fastslår Simon Christensen.Les artikkel
2. desember 2021Overskudd på DKK 28 mio.Tefcold Group ApSTefcold Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 29% av virksomheten.Se mere
2. desember 2021Overskudd på DKK 45 mio.TEFCOLD A/STEFCOLD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 29% av virksomheten.Se mere
2. desember 2021Overskudd på DKK 18 mio.LINDBLAD 90 ApSLINDBLAD 90 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2021Overskudd på DKK 57 mio.TEFCOLD HOLDING ApSTEFCOLD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Simon Lindblad Kiilerich Christensen eier 32,2% av virksomheten.Se mere