24. april 2018Lasse Alsing Overgaard Madsen blir med i styretOTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUSLasse Alsing Overgaard Madsen erstatter Simon Møller Svendsen i styret for OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUS etter en periode på 1 år.Se mere
4. desember 2017Underskudd på DKK 37.493 OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUSOTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2016 til 31. juli. Simon Møller Svendsen er medlem av styret.Se mere
6. april 2017Marie Munk Jakobsen blir med i styretOTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUSMarie Munk Jakobsen erstatter Anders Nielsen i styret for OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUS etter en periode på 12 måneder. Simon Møller Svendsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. desember 2016Overskudd på DKK 343.700 OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUSOTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2015 til 31. juli. Simon Møller Svendsen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2016Simon Møller Svendsen blir med i styretOTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUSSimon Møller Svendsen blir med i styret for OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUS.Se mere