17. juniOverskudd på DKK 14.993 NinjaR ApSNinjaR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Simon Ninja Randløv er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniEndring i eierkretsenJE VVS TEKNIK ApSSimon Ninja Randløv er ikke lenger registrert som reell eier av JE VVS TEKNIK ApS.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 29.239 Det Administrative Selskab ApSDet Administrative Selskab ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. september 2022 til 31. desember 2023. Simon Ninja Randløv er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniOverskudd på DKK 24.801 JE VVS TEKNIK ApSJE VVS TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. mai 2023 til 31. desember 2023. Simon Ninja Randløv eier 25% av virksomheten.Se mere
11. januarAdresseendringJE VVS TEKNIK ApSJE VVS TEKNIK ApS flytter fra Slagelse til Kastrup. Simon Ninja Randløv eier 25% av virksomheten.Se mere
11. januarAdresseendringDet Administrative Selskab ApSDet Administrative Selskab ApS flytter fra Slagelse til Kastrup. Simon Ninja Randløv er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Lasse Baungaard Andersen forlater ledelsenDIGITYPES ApSLasse Baungaard Andersen forlater ledelsen for DIGITYPES ApS etter en periode på 10 år. Simon Ninja Randløv er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Endring i eierkretsenDIGITYPES ApSSimon Ninja Randløv øker sitt reelle eierskap av DIGITYPES ApS.Se mere
21. desember 2023AdresseendringDIGITYPES ApSDIGITYPES ApS flytter fra Slagelse til Gørlev. Simon Ninja Randløv er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Underskudd på DKK 95.806 DIGITYPES ApSDIGITYPES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Simon Ninja Randløv er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2023AdresseendringDet Administrative Selskab ApSDet Administrative Selskab ApS flytter fra Kastrup til Slagelse. Simon Ninja Randløv er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2023AdresseendringJE VVS TEKNIK ApSJE VVS TEKNIK ApS flytter fra Kastrup til Slagelse. Simon Ninja Randløv eier 25% av virksomheten.Se mere
7. juni 2023Mikkel Mayland Griffenfeldt Carlsen blir med i ledelsenJE VVS TEKNIK ApSMikkel Mayland Griffenfeldt Carlsen blir med i ledelsen for JE VVS TEKNIK ApS. Simon Ninja Randløv eier 25% av virksomheten.Se mere
5. juni 2023Jan Dam-Nielsen blir adm. direktørJE VVS TEKNIK ApSJan Dam-Nielsen blir adm. direktør i JE VVS TEKNIK ApS. Simon Ninja Randløv eier 25% av virksomheten.Se mere
1. juni 2023Simon Ninja Randløv blir med i ledelsenDet Administrative Selskab ApSSimon Ninja Randløv blir med i ledelsen for Det Administrative Selskab ApS.Se mere
26. mai 2023Endring i eierkretsenJE VVS TEKNIK ApSSimon Ninja Randløv registrert som reell eier av JE VVS TEKNIK ApS.Se mere
26. mai 2023Endring i eierkretsenDet Administrative Selskab ApSJan Dam-Nielsen reduserer sitt reelle eierskap av Det Administrative Selskab ApS. Simon Ninja Randløv eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
23. mai 2023Endring i eierkretsenDet Administrative Selskab ApSSimon Ninja Randløv registrert som reell eier av Det Administrative Selskab ApS.Se mere
19. mai 2023Underskudd på DKK 3.979 NinjaR ApSNinjaR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Simon Ninja Randløv er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2023AdresseendringDIGITYPES ApSDIGITYPES ApS flytter til ny adresse i Slagelse. Simon Ninja Randløv er medlem af ledelsen.Se mere