29. aprilUnderskudd på DKK 1,3 mia.Hovedstadens Letbane I/SHovedstadens Letbane I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
28. april 2023Underskudd på DKK 739 mio.Hovedstadens Letbane I/SHovedstadens Letbane I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
1. april 2023Christine Dal Thrane blir med i styretHovedstadens Letbane I/SChristine Dal Thrane blir med i styret for Hovedstadens Letbane I/S. Simon Pihl Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mars 2023Martin Raahauge Borreskov Geertsen forlater styretHovedstadens Letbane I/SMartin Raahauge Borreskov Geertsen forlater styret for Hovedstadens Letbane I/S etter en periode på 4 år. Simon Pihl Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2022Carsten Riis blir adm. direktørHovedstadens Letbane I/SCarsten Riis blir adm. direktør i Hovedstadens Letbane I/S. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
31. juli 2022Rebekka Auken Nymark slutter som adm. direktørHovedstadens Letbane I/SRebekka Auken Nymark slutter som adm. direktør i Hovedstadens Letbane I/S. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2022Anders Kierkegaard Friis-Hansen blir med i styreta4medier ApSAnders Kierkegaard Friis-Hansen erstatter Simon Pihl Sørensen i styret for a4medier ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. mai 2022Underskudd på DKK 169 mio.Hovedstadens Letbane I/SHovedstadens Letbane I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2022Rebekka Auken Nymark blir adm. direktørHovedstadens Letbane I/SRebekka Auken Nymark blir adm. direktør i Hovedstadens Letbane I/S. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
30. april 2022Henrik Plougmann Olsen slutter som adm. direktørHovedstadens Letbane I/SHenrik Plougmann Olsen slutter som adm. direktør i Hovedstadens Letbane I/S. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
22. mars 2022Underskudd på DKK 1,6 mio.a4medier ApSa4medier ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
11. mars 2022Bo Holmsgaard forlater styreta4medier ApSBo Holmsgaard forlater styret for a4medier ApS etter en periode på 3 år. Simon Pihl Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2022Nye navn i styretHovedstadens Letbane I/S2 nye medlemmer blir med i styret for Hovedstadens Letbane I/S. Simon Pihl Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2021Flere forlater styretHovedstadens Letbane I/S2 medlemmer forlater styret for Hovedstadens Letbane I/S. Simon Pihl Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. desember 2021 · Sjællands NyhederDet skal de nye udvalg arbejde med efter nytårPå den lidt længere bane skal vi have bygget nogle nye institutioner, som kan erstatte de ældste institutioner, og det arbejder er sat i gang, men er langt fra i mål endnu." Den nye formand for Skoleudvalget, Simon Pihl Sørensen (S), har i lighed de øvrige, kommende udvalgsformænd fået tilbudt at beskrive opgaver og udfordringer på det område, de nu får ansvaret for. Les artikkel
7. september 2021Adresseendringa4medier ApSa4medier ApS flytter fra København N til København V. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2021Kristian Madsen blir adm. direktøra4medier ApSKristian Madsen blir adm. direktør i a4medier ApS. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
30. april 2021Nicolai Kampmann slutter som adm. direktøra4medier ApSNicolai Kampmann slutter som adm. direktør i a4medier ApS. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
29. april 2021Underskudd på DKK 166 mio.Hovedstadens Letbane I/SHovedstadens Letbane I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere
2. mars 2021Underskudd på DKK 4,7 mio.a4medier ApSa4medier ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Simon Pihl Sørensen er medlem av styret.Se mere