3. juli 2001Simon Russel Lee forlater ledelsenLEE-GROUP ApSSimon Russel Lee forlater ledelsen for LEE-GROUP ApS etter en periode på 5 år.Se mere
20. juli 2000Regnskap for 2000 offentligjortLEE-GROUP ApSLEE-GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1999 til 31. mars. Simon Russel Lee er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2000AdresseendringLEE-GROUP ApSLEE-GROUP ApS flytter fra Odense N til Odense C. Simon Russel Lee er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortLEE-GROUP ApSLEE-GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1998 til 31. mars. Simon Russel Lee er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortLEE-GROUP ApSLEE-GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1997 til 31. mars. Simon Russel Lee er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortLEE-GROUP ApSLEE-GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1996 til 31. mars. Simon Russel Lee er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortLEE-GROUP ApSLEE-GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 31. mars. Simon Russel Lee er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 1996Simon Russel Lee blir med i ledelsenLEE-GROUP ApSSimon Russel Lee erstatter Peter Engelhardt Ibsen i ledelsen for LEE-GROUP ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. februar 1994Simon Russel Lee forlater styretGARAND INTERNATIONAL TRADING A/SSimon Russel Lee forlater styret for GARAND INTERNATIONAL TRADING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
18. september 1992Ny selskapsform AktieselskabGARAND INTERNATIONAL TRADING A/SGARAND INTERNATIONAL TRADING A/S skifter selskapsform. Simon Russel Lee er medlem av styret.Se mere
20. mai 1992Nytt navn: GARAND INTERNATIONAL TRADING A/SGARAND INTERNATIONAL TRADING ApSGARAND INTERNATIONAL TRADING ApS skifter navn til GARAND INTERNATIONAL TRADING A/S. Simon Russel Lee er medlem av styret.Se mere
25. januar 1991Nytt navn: GARAND INTERNATIONAL TRADING ApSPBH NR. 20.955 ApSPBH NR. 20.955 ApS skifter navn til GARAND INTERNATIONAL TRADING ApS. Simon Russel Lee er medlem av styret.Se mere
24. januar 1991Preben Bang Henriksen forlater ledelsenPBH NR. 20.955 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for PBH NR. 20.955 ApS etter en periode på 7 måneder. Simon Russel Lee er medlem av styret.Se mere
1. juli 1990StiftelsePBH NR. 20.955 ApSPBH NR. 20.955 ApS stiftes i 1990. Simon Russel Lee er medlem av styret.Se mere