17. aprilAdresseendringGood Wind Holding ApSGood Wind Holding ApS flytter fra Svinninge til Asnæs. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
6. marsUnderskudd på DKK 5.427 Good Wind Holding ApSGood Wind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
1. marsOverskudd på DKK 505.438 Genus Installation ApSGenus Installation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Simon Wind eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. januar 2023Overskudd på DKK 4.863 Good Wind Holding ApSGood Wind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2023Overskudd på DKK 138.300 Genus Installation ApSGenus Installation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Simon Wind eier 33,3% av virksomheten.Se mere
26. januar 2023Mikkel Steen Hansen blir adm. direktørGenus Installation ApSMikkel Steen Hansen blir adm. direktør i Genus Installation ApS. Simon Wind eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. desember 2022AdresseendringGenus Installation ApSGenus Installation ApS flytter fra Grevinge til Holbæk. Simon Wind eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. februar 2022Overskudd på DKK 170.701 Genus Installation ApSGenus Installation ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. november 2020 til 30. september 2021. Simon Wind eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. februar 2022Underskudd på DKK 9.951 Good Wind Holding ApSGood Wind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. november 2020 til 30. september 2021. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2020StiftelseGenus Installation ApSGenus Installation ApS stiftes i bransjen el-installation. Simon Wind eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. november 2020StiftelseGood Wind Holding ApSGood Wind Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2017Simon Wind forlater ledelsenHELSA-KLINIKKEN ApSSimon Wind forlater ledelsen for HELSA-KLINIKKEN ApS etter en periode på 12 år.Se mere
4. september 2017Underskudd på DKK 33.304 HELSA-KLINIKKEN ApSHELSA-KLINIKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2016Overskudd på DKK 708 HELSA-KLINIKKEN ApSHELSA-KLINIKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2015Overskudd på DKK 43.326 HELSA-KLINIKKEN ApSHELSA-KLINIKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2014Underskudd på DKK 27.987 HELSA-KLINIKKEN ApSHELSA-KLINIKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2013Overskudd på DKK 4.812 HELSA-KLINIKKEN ApSHELSA-KLINIKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2012Overskudd på DKK 6.037 HELSA-KLINIKKEN ApSHELSA-KLINIKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortHELSA-KLINIKKEN ApSHELSA-KLINIKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortHELSA-KLINIKKEN ApSHELSA-KLINIKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Simon Wind er medlem af ledelsen.Se mere