4. juliOverskudd på DKK 6.777 HAMMERP ApSHAMMERP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Simon Wulff Bagger er medlem av styret.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 308.506 SIMON BAGGER HOLDING ApSSIMON BAGGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Simon Wulff Bagger er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. marsOverskudd på DKK 4,7 mio.Genau & More A/SGenau & More A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Simon Wulff Bagger er medlem af ledelsen.Se mere
29. februarErstatning i styretGenau & More A/S7 endringer i styret for Genau & More A/S. Simon Wulff Bagger er medlem af ledelsen.Se mere
29. februarEndring i eierkretsenGenau & More A/SSimon Wulff Bagger er ikke lenger registrert som reell eier av Genau & More A/S.Se mere
24. januarEndring i eierkretsenSBA Holding af 23012024 ApSSimon Wulff Bagger registrert som reell eier av SBA Holding af 23012024 ApS.Se mere
24. januarEndring i eierkretsenSIMON BAGGER HOLDING ApSSimon Wulff Bagger reduserer sitt reelle eierskap av SIMON BAGGER HOLDING ApS.Se mere
23. januarStiftelseSBA Holding af 23012024 ApSSBA Holding af 23012024 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Simon Wulff Bagger er medlem af ledelsen.Se mere
22. januarEndring i eierkretsenGenau & More A/SSimon Wulff Bagger registrert som reell eier av Genau & More A/S.Se mere
22. september 2023 · Med Tech NewsNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Simon Wulff Bagger indtrådt i direktionen i stedet for Henrik Johanning (kilde: Les artikkel
1. september 2023Simon Wulff Bagger blir med i ledelsenGenau & More A/SSimon Wulff Bagger blir med i ledelsen for Genau & More A/S.Se mere
1. september 2023Henrik Johanning blir adm. direktørGenau & More A/SHenrik Johanning blir adm. direktør i Genau & More A/S. Simon Wulff Bagger er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 19.384 SIMON BAGGER HOLDING ApSSIMON BAGGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. desember 2021 til 31. desember 2022. Simon Wulff Bagger er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 52.989 HAMMERP ApSHAMMERP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Simon Wulff Bagger er medlem av styret.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 7.469 HAMMERP ApSHAMMERP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Simon Wulff Bagger er medlem av styret.Se mere
12. desember 2021StiftelseSIMON BAGGER HOLDING ApSSIMON BAGGER HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Simon Wulff Bagger er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 21.932 HAMMERP ApSHAMMERP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Simon Wulff Bagger er medlem av styret.Se mere
29. juni 2021Sofie Hjortshøj Hammer-Pedersen blir med i styretHAMMERP ApSSofie Hjortshøj Hammer-Pedersen blir med i styret for HAMMERP ApS. Simon Wulff Bagger er fortsatt styremedlem.Se mere
25. juni 2021 · Finans.dkIngeniør- og konsulenthus med stor specialviden understøtter udviklingen i dansk Life ScienceDet er en niche, som kræver særlige kompetencer,« siger Simon Bagger, Manager IT & Automation. Les artikkel
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.HAMMERP ApSTidligere bransje: Uoplyst. Simon Wulff Bagger er medlem av styret.Se mere