5. mars 2001Gunstein Hansen blir med i ledelsenDUKA DANMARK A/SGunstein Hansen erstatter Siri Solheim i ledelsen for DUKA DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
6. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortDUKA DANMARK A/SDUKA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Siri Solheim er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2000Siri Solheim forlater styretDUKA DANMARK A/SSiri Solheim forlater styret for DUKA DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
23. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortDUKA DANMARK A/SDUKA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 18. juni 1998 til 31. desember 1998. Siri Solheim er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 1999AdresseendringDUKA DANMARK A/SDUKA DANMARK A/S flytter fra Randers C til København Ø. Siri Solheim er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 1998StiftelseDUKA DANMARK A/SDUKA DANMARK A/S stiftes i bransjen detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. Siri Solheim er medlem af ledelsen.Se mere