SJSA Holding, Ry ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Snorre Jonatan Søndergaard Andersen er medlem af ledelsen.
SA Invest Ry, ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Snorre Jonatan Søndergaard Andersen eier 33,3% av virksomheten.
SJSA Holding, Ry ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Snorre Jonatan Søndergaard Andersen er medlem af ledelsen.
SA Invest Ry, ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Snorre Jonatan Søndergaard Andersen eier 33,3% av virksomheten.
SJSA Holding, Ry ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. desember 2020 til 31. desember 2021. Snorre Jonatan Søndergaard Andersen er medlem af ledelsen.
SA Invest Ry, ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. desember 2020 til 31. desember 2021. Snorre Jonatan Søndergaard Andersen eier 33,3% av virksomheten.