18. septemberStiftelseDigital Danmark Web ApSDigital Danmark Web ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 105 Siblings Holding ApSSiblings Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.Siblings Holding ApSSiblings Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 255.034 Siblings Holding ApSSiblings Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
9. juni 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.Siblings Holding ApSSiblings Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
20. februar 2021Endring i eierkretsenKirkebakken ApSSofia Pedersen Grünberger er ikke lenger registrert som reell eier av Kirkebakken ApS.Se mere
8. januar 2021StiftelseKirkebakken ApSKirkebakken ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberSiblings Holding ApSTidligere bransje: Uoplyst. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2020Endring i eierkretsenKloster Kroen ApSSofia Pedersen Grünberger er ikke lenger registrert som reell eier av Kloster Kroen ApS.Se mere
30. september 2020StiftelseKloster Kroen ApSKloster Kroen ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juli 2020Overskudd på DKK 1,5 mio.Siblings Holding ApSSiblings Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
30. desember 2019Endring i eierkretsenLillegade ApSSofia Pedersen Grünberger er ikke lenger registrert som reell eier av Lillegade ApS.Se mere
3. juli 2019Underskudd på DKK 2.640 Siblings Holding ApSSiblings Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
3. juli 2019Underskudd på DKK 10.636 Lillegade ApSLillegade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
16. juni 2018Overskudd på DKK 0 Siblings Holding ApSSiblings Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
15. juni 2018Underskudd på DKK 82.108 Lillegade ApSLillegade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
21. august 2017AdresseendringSiblings Holding ApSSiblings Holding ApS flytter fra Kolding til Vejle. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
21. august 2017AdresseendringLillegade ApSLillegade ApS flytter fra Kolding til Vejle. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
15. juni 2017Underskudd på DKK 583 Siblings Holding ApSSiblings Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. april 2016 til 31. desember 2016. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere
15. juni 2017Underskudd på DKK 34.000 Lillegade ApSLillegade ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. april 2016 til 31. desember 2016. Sofia Pedersen Grünberger eier 50% av virksomheten.Se mere