6. maiOverskudd på DKK 5,2 mio.Kereby ApSKereby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Solveig Diana Hoffmann er medlem av styret.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 0 Kereby Asset Management ApSKereby Asset Management ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 5,7 mio.Kereby ApSKereby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Solveig Diana Hoffmann er medlem av styret.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 10.933 Kereby Asset Management ApSKereby Asset Management ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2023Erstatning i styretKereby ApS3 endringer i styret for Kereby ApS. Solveig Diana Hoffmann er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mars 2023Erstatning i styretKereby Asset Management ApS3 endringer i styret for Kereby Asset Management ApS. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2022AdresseendringKereby ApSKereby ApS flytter fra Nordhavn til Frederiksberg. Solveig Diana Hoffmann er medlem av styret.Se mere
23. september 2022AdresseendringKereby Asset Management ApSKereby Asset Management ApS flytter fra Nordhavn til Frederiksberg. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2022Underskudd på DKK 136.654 Kereby Asset Management ApSKereby Asset Management ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2022Underskudd på DKK 33 mio.Kereby ApSKereby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Solveig Diana Hoffmann er medlem av styret.Se mere
30. juni 2021Dorota Marta Roch blir med i ledelsenDK Resi 2019 Propco IV ApSDorota Marta Roch erstatter Solveig Diana Hoffmann i ledelsen for DK Resi 2019 Propco IV ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. mai 2021Overskudd på DKK 86.696 Kereby Asset Management ApSKereby Asset Management ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2021Underskudd på DKK 23 mio.Kereby ApSKereby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Solveig Diana Hoffmann er medlem av styret.Se mere
21. mai 2021Underskudd på DKK 12 mio.DK Resi 2019 Propco IV ApSDK Resi 2019 Propco IV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 22 mio.Kereby Asset Management ApSKereby Asset Management ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 32 mio.Kereby ApSKereby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Solveig Diana Hoffmann er medlem av styret.Se mere
28. august 2020Underskudd på DKK 5,4 mio.DK Resi 2019 Propco IV ApSDK Resi 2019 Propco IV ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. april 2019 til 31. desember 2019. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2019Lars Pærregaard blir med i ledelsenDK Resi 2019 Propco IV ApSLars Pærregaard erstatter Birgitte Gurli Aaslyng i ledelsen for DK Resi 2019 Propco IV ApS etter en periode på 8 måneder. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2019AdresseendringDK Resi 2019 Propco IV ApSDK Resi 2019 Propco IV ApS flytter til ny adresse i Nordhavn. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2019Nytt navn: Kereby Asset Management ApS360 North Asset Management ApS360 North Asset Management ApS skifter navn til Kereby Asset Management ApS. Solveig Diana Hoffmann er medlem af ledelsen.Se mere