29. september 2006Solveig Ejlerts Sørensen forlater styretMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSSolveig Ejlerts Sørensen forlater styret for MALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS etter en periode på 21 år.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
21. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2001Hans Henrik Skjødt blir med i styretMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSHans Henrik Skjødt blir med i styret for MALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS. Solveig Ejlerts Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
3. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
17. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
21. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere
25. april 1991Mads Kofod forlater styretMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMads Kofod forlater styret for MALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS etter en periode på 5 år. Solveig Ejlerts Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. september 1988Georg Anton Poscholann Kofod forlater styretMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSGeorg Anton Poscholann Kofod forlater styret for MALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS etter en periode på 3 år. Solveig Ejlerts Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. november 1985StiftelseMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApSMALERFIRMAET KAJ SØRENSEN ApS stiftes i bransjen engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. Solveig Ejlerts Sørensen er medlem av styret.Se mere