7. juniUnderskudd på DKK 19.340 Mørk Bolig ApSMørk Bolig ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Solveig Mørk Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 283.746 VALHALLA FLYT ApSVALHALLA FLYT ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. april 2023 til 31. desember 2023. Solveig Mørk Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februarAdresseendringVALHALLA FLYT ApSVALHALLA FLYT ApS flytter fra Brenderup Fyn til Faaborg. Solveig Mørk Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2023Solveig Mørk Hansen blir med i ledelsenVALHALLA FLYT ApSSolveig Mørk Hansen erstatter Lisbeth Mølbak Høstrup i ledelsen for VALHALLA FLYT ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
8. juni 2023Endring i eierkretsenVALHALLA FLYT ApSSolveig Mørk Hansen registrert som reell eier av VALHALLA FLYT ApS.Se mere
26. mai 2023Overskudd på DKK 356.363 Mørk Bolig ApSMørk Bolig ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Solveig Mørk Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2022Overskudd på DKK 213.028 Mørk Bolig ApSMørk Bolig ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Solveig Mørk Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2022Hanne Solveig Jensen blir med i styretANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a.Hanne Solveig Jensen blir med i styret for ANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a.. Solveig Mørk Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 501.887 Mørk Bolig ApSMørk Bolig ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. mai 2020 til 31. desember 2020. Solveig Mørk Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2021Inge Lovise Olsen forlater styretANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a.Inge Lovise Olsen forlater styret for ANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a. etter en periode på 21 år. Solveig Mørk Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mai 2020StiftelseMørk Bolig ApSMørk Bolig ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Solveig Mørk Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2018AdresseendringANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a.ANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a. flytter til ny adresse i Faaborg. Solveig Mørk Hansen er medlem av styret.Se mere
20. november 2018Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.ANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a.Tidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Solveig Mørk Hansen er medlem av styret.Se mere
28. mai 2015Solveig Mørk Hansen blir med i styretANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a.Solveig Mørk Hansen blir med i styret for ANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a..Se mere
28. mai 2015Nytt navn: ANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a.ANDELSTANKEN AF 1996ANDELSTANKEN AF 1996 skifter navn til ANDELSTANKEN AF 1996 A.m.b.a.. Solveig Mørk Hansen er medlem av styret.Se mere
28. mars 2015 · Fyens StiftstidendeIværksætteriet bryder snart igennemBåde Christian Andersen fra Elcanic A/S i Ringe og Solveig Mørk Hansen fra Mørk Montage i Håstrup blev genvalgt. Les artikkel
25. mars 2015 · MitFyn.dk VIPHæder til Blue Star Line og DencamIngen overraskelser Under generalforsamlingen blev både Christian Andersen fra Elcanic A/S i Ringe og Solveig Mørk Hansen fra Mørk Montage i Håstrup genvalgt. Les artikkel