1. mars 2000Jesper Højer blir med i styretH.P. HØJER A/SJesper Højer erstatter Sonja Alma Dora Højer i styret for H.P. HØJER A/S etter en periode på 28 år.Se mere
12. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortH.P. HØJER A/SH.P. HØJER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Sonja Alma Dora Højer er medlem av styret.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortH.P. HØJER A/SH.P. HØJER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Sonja Alma Dora Højer er medlem av styret.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortH.P. HØJER A/SH.P. HØJER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Sonja Alma Dora Højer er medlem av styret.Se mere
17. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortH.P. HØJER A/SH.P. HØJER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Sonja Alma Dora Højer er medlem av styret.Se mere
7. mars 1996Endring i eierkretsenH.P. HØJER A/SPreben Højer registrert som reell eier av H.P. HØJER A/S. Sonja Alma Dora Højer er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1995Nina Vivian Højer forlater styretH.P. HØJER A/SNina Vivian Højer forlater styret for H.P. HØJER A/S etter en periode på 24 år. Sonja Alma Dora Højer er fortsatt styremedlem.Se mere
5. desember 1971StiftelseH.P. HØJER A/SH.P. HØJER A/S stiftes i bransjen herretøjsforretninger. Sonja Alma Dora Højer er medlem av styret.Se mere