15. februar 2019Sonja Dive Dahl forlater styretRadisson Scandinavia hotel Aarhus A/SSonja Dive Dahl forlater styret for Radisson Scandinavia hotel Aarhus A/S etter en periode på 3 år.Se mere
20. juni 2018Jan Mikael Kaunitz forlater styretRadisson Scandinavia hotel Aarhus A/SJan Mikael Kaunitz forlater styret for Radisson Scandinavia hotel Aarhus A/S etter en periode på 1 år. Sonja Dive Dahl er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juni 2018Overskudd på DKK 2,6 mio.Radisson Scandinavia hotel Aarhus A/SRadisson Scandinavia hotel Aarhus A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Sonja Dive Dahl er medlem av styret.Se mere
5. mars 2018Nytt navn: Radisson Scandinavia hotel Aarhus A/SREZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/SREZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/S skifter navn til Radisson Scandinavia hotel Aarhus A/S. Sonja Dive Dahl er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2017Helene Marie Hallre blir med i ledelsenREZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/SHelene Marie Hallre erstatter Nino Dan Rosenlund i ledelsen for REZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/S etter en periode på 2 år. Sonja Dive Dahl er medlem av styret.Se mere
24. mai 2017Overskudd på DKK 2,5 mio.REZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/SREZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Sonja Dive Dahl er medlem av styret.Se mere
16. mai 2017Jan Mikael Kaunitz blir med i styretREZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/SJan Mikael Kaunitz blir med i styret for REZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/S. Sonja Dive Dahl er fortsatt styremedlem.Se mere
26. april 2016Overskudd på DKK 2,9 mio.REZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/SREZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Sonja Dive Dahl er medlem av styret.Se mere
30. desember 2015Sonja Dive Dahl blir med i styretREZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/SSonja Dive Dahl blir med i styret for REZIDOR SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS A/S.Se mere