22. mars 2012Mogens Krag Nissen blir med i styretBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBAMogens Krag Nissen erstatter Sonja Holm i styret for BRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA etter en periode på 17 år.Se mere
11. april 2011Anja Jensen blir med i styretBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBAAnja Jensen erstatter Freddy Thygesen i styret for BRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA etter en periode på 8 år. Sonja Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
5. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
9. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
31. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
26. mars 2009Kirsten Jørgensen forlater styretBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBAKirsten Jørgensen forlater styret for BRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA etter en periode på 14 år. Sonja Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
8. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
23. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
4. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
6. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
31. mars 2005Sonja Svendsen blir med i styretBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBASonja Svendsen erstatter Carsten Riemann Hansen i styret for BRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA etter en periode på 8 år. Sonja Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
21. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
21. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
28. april 2003Freddy Thygesen blir med i styretBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBAFreddy Thygesen erstatter Ursel Lassen i styret for BRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA etter en periode på 6 år. Sonja Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
16. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
21. mars 2002Mereta Ravn forlater styretBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBAMereta Ravn forlater styret for BRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA etter en periode på 7 år. Sonja Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
21. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA stiftes i bransjen supermarkeder. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere
10. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortBRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBABRUGSEN FOR RØDEKRO OG OMEGN AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Sonja Holm er medlem av styret.Se mere