3. juliOverskudd på DKK 932.540 XYO Ejendomme A/SXYO Ejendomme A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sophus Rune Severin er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 1,5 mio.MINOPTIKER ApSMINOPTIKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sophus Rune Severin er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 491.991 GOP ApSGOP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sophus Rune Severin er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 2.310 Lejerservice.nu ApSLejerservice.nu ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sophus Rune Severin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 143.729 FLOWER KIDZ ApSFLOWER KIDZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sophus Rune Severin er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 864 Tmz ApSTmz ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sophus Rune Severin er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 793.920 CM Estate A/SCM Estate A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sophus Rune Severin er medlem av styret.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 32.846 Borre & Severin Optik ApSBorre & Severin Optik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sophus Rune Severin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 2,0 mio.SEVERIN EJENDOMME ApSSEVERIN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sophus Rune Severin er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiSophus Rune Severin forlater styretFLOWER KIDZ ApSSophus Rune Severin forlater styret for FLOWER KIDZ ApS etter en periode på 11 år.Se mere
1. maiEndring i eierkretsenFLOWER KIDZ ApSSophus Rune Severin registrert som reell eier av FLOWER KIDZ ApS.Se mere
1. februarSophus Rune Severin blir med i ledelsenFLOWER KIDZ ApSSophus Rune Severin erstatter Winnie Jane Westh i ledelsen for FLOWER KIDZ ApS etter en periode på 11 år.Se mere
13. september 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerBorre & Severin Optik ApS Sophus Rune Severin er indtrådt som administrerende direktør hos Borre & Severin Optik ApS (kilde: Les artikkel
1. september 2023Sophus Rune Severin blir adm. direktørBorre & Severin Optik ApSSophus Rune Severin blir adm. direktør i Borre & Severin Optik ApS.Se mere
31. august 2023 · Bornholm.nuOptiker ser tilbage på 13 travle årI dag kommer de fleste hvert 1-2 år for at få en grundig sundhedskontrol af deres øjne og dermed mindske risikoen for alvorlige øjensygdomme, siger Sophus Severin.Les artikkel
5. juli 2023Underskudd på DKK 394.119 MINOPTIKER ApSMINOPTIKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sophus Rune Severin er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 132.253 XYO Ejendomme A/SXYO Ejendomme A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sophus Rune Severin er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Sophus Rune Severin blir med i styretXYO Ejendomme A/SSophus Rune Severin blir med i styret for XYO Ejendomme A/S.Se mere
5. juli 2023Ny selskapsform AktieselskabXYO Ejendomme A/SXYO Ejendomme ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til XYO Ejendomme A/S. Sophus Rune Severin er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Overskudd på DKK 683.978 GOP ApSGOP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sophus Rune Severin er medlem af ledelsen.Se mere