7. mai 2020 · Jern- og MaskinindustrienNyt fra direktioner og bestyrelser - del 2Samtidigt er Manish Manjibhai Patel indtrådt i bestyrelsen i stedet for Sriram Krishnamurthy Iyer (kilde: Les artikkel
7. mai 2020 · Energy Supply DKNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidigt er Manish Manjibhai Patel indtrådt i bestyrelsen i stedet for Sriram Krishnamurthy Iyer (kilde: Les artikkel
21. mars 2020Sriram Krishnamurthy Iyer forlater styretSUZLON ENERGY A/SSriram Krishnamurthy Iyer forlater styret for SUZLON ENERGY A/S etter en periode på 4 år.Se mere
20. mars 2020Frans Hilbert Jan Visscher forlater styretSUZLON ENERGY A/SFrans Hilbert Jan Visscher forlater styret for SUZLON ENERGY A/S etter en periode på 6 år. Sriram Krishnamurthy Iyer er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 2019Underskudd på EUR 3,1 mio.SUZLON ENERGY A/SSUZLON ENERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Sriram Krishnamurthy Iyer er medlem av styret.Se mere
29. juni 2018Underskudd på EUR 29 mio.SUZLON ENERGY A/SSUZLON ENERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Sriram Krishnamurthy Iyer er medlem av styret.Se mere
31. august 2017Underskudd på EUR 3,6 mio.SUZLON ENERGY A/SSUZLON ENERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2016 til 31. mars. Sriram Krishnamurthy Iyer er medlem av styret.Se mere
25. juli 2017Paulo Fernando Gaspar Soares blir med i styretSUZLON ENERGY A/SPaulo Fernando Gaspar Soares erstatter Rakesh Sarin i styret for SUZLON ENERGY A/S etter en periode på 1 år. Sriram Krishnamurthy Iyer er fortsatt styremedlem.Se mere
25. juli 2017Paulo Fernando Gaspar Soares blir adm. direktørSUZLON ENERGY A/SPaulo Fernando Gaspar Soares erstatter Rakesh Sarin som adm. direktør i SUZLON ENERGY A/S. Sriram Krishnamurthy Iyer er medlem av styret.Se mere
12. januar 2017AdresseendringSUZLON ENERGY A/SSUZLON ENERGY A/S flytter til ny adresse i Aarhus N. Sriram Krishnamurthy Iyer er medlem av styret.Se mere
2. januar 2017AdresseendringSUZLON ENERGY A/SSUZLON ENERGY A/S flytter fra Aarhus V til Aarhus N. Sriram Krishnamurthy Iyer er medlem av styret.Se mere
2. september 2016Underskudd på EUR 150 mio.SUZLON ENERGY A/SSUZLON ENERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2015 til 31. mars. Sriram Krishnamurthy Iyer er medlem av styret.Se mere
11. februar 2016Rakesh Sarin blir med i styretSUZLON ENERGY A/SRakesh Sarin erstatter Rohit Modi i styret for SUZLON ENERGY A/S etter en periode på 1 år. Sriram Krishnamurthy Iyer er fortsatt styremedlem.Se mere
11. februar 2016Rakesh Sarin blir adm. direktørSUZLON ENERGY A/SRakesh Sarin erstatter Rohit Modi som adm. direktør i SUZLON ENERGY A/S. Sriram Krishnamurthy Iyer er medlem av styret.Se mere
30. november 2015 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 48Suzlon Energy A/S Sriram Krishnamurthy Iyer, Indien, er indtrådt i bestyrelsen hos Suzlon Energy A/S i stedet for Amit Agarwal (kilde: Les artikkel
27. november 2015 · Energy Supply DKNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeSuzlon Energy A/S Sriram Krishnamurthy Iyer, Indien, er indtrådt i bestyrelsen hos Suzlon Energy A/S i stedet for Amit Agarwal (kilde: Les artikkel
23. november 2015Sriram Krishnamurthy Iyer blir med i styretSUZLON ENERGY A/SSriram Krishnamurthy Iyer erstatter Amit Agarwal i styret for SUZLON ENERGY A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere