22. september 2020 · Lokalavisen Århus70 år og stadig aktiv i erhvervslivetI 2008 blev MSH Huse A/S solgt til Planet Huse. Les artikkel
18. september 2020 · Randers Amtsavis70 år og stadig aktiv i erhvervslivetI 18 år frem til 2007 var Bertel Bang bestyrelsesmedlem i MSH Huse A/S, der var Danmarks største producent af fritidshusene Møllebæk Huse, Skarridsø Huse og Jeppesen Bjælkehuse. Les artikkel
26. april 2017 · Finans.dk»Vi er gået ud af 2016 med den største ordrebeholdning i virksomhedens 28-årige historie«Det var tilbage i 2008, da Planet-koncernen overtog MSH Huse. Les artikkel
12. juli 2016 · Building SupplyNyansættelser i byggebranchenHoffmann & Sønner, MSH Huse og Arkitektfirmaet Brahe & Partnere. Les artikkel
19. mars 2012Torben Hollesen Basse slutter som adm. direktørSTATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/STorben Hollesen Basse slutter som adm. direktør i STATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/S.
19. mars 2012Flere forlater styretSTATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/S3 medlemmer forlater styret for STATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/S.Harald Ingemann NielsenForlater etter en periode på 3 årJørn Friis PedersenForlater etter en periode på 3 årTorben Hollesen BasseForlater etter en periode på 3 år
19. mars 2012Ny status OPLØST EFTER KONKURSSTATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/STidligere status: Under konkurs.
6. januar 2010AdresseendringSTATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/SSTATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/S flytter fra Ribe til Århus C.Ny adressec/o Innova AdvokatfirmaKannikegade 188000 Århus C
4. januar 2010Flere forlater styretSTATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/S4 medlemmer forlater styret for STATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/S.Jørgen Lillelund OlsenForlater etter en periode på 1 årAlice KøppenForlater etter en periode på 4 årPeter KølleskovForlater etter en periode på 1 årSvend Aage Hollesen BasseForlater etter en periode på 1 år
4. januar 2010Nytt navn: STATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/SMSH HUSE A/SMSH HUSE A/S skifter navn til STATUSSELSKABET AF 4. JANUAR 2010 A/S.
13. oktober 2009Morten Egeriis-Maj forlater styretMSH HUSE A/SMorten Egeriis-Maj forlater styret for MSH HUSE A/S etter en periode på 9 måneder.
13. oktober 2009Morten Egeriis-Maj forlater ledelsenMSH HUSE A/SMorten Egeriis-Maj forlater ledelsen for MSH HUSE A/S etter en periode på 5 år.
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortMSH HUSE A/SMSH HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008.NøkkeltallBeløp i 1.00020082007Bruttomargin––Årets resultat––Totale aktiver––Egenkapital––Se regnskabLast ned PDF
27. januar 2009Morten Egeriis-Maj blir med i styretMSH HUSE A/SMorten Egeriis-Maj erstatter Uffe Bruhn Hansen i styret for MSH HUSE A/S etter en periode på 1 måned.
15. desember 2008Nye navn i styretMSH HUSE A/S2 nye medlemmer blir med i styret for MSH HUSE A/S.Jørn Friis PedersenStyremedlemUffe Bruhn HansenStyremedlem
3. desember 2008AdresseendringMSH HUSE A/SMSH HUSE A/S flytter fra Løsning til Ribe.Ny adresseØrstedsvej 576760 Ribe
26. november 2008Erstatning i styretMSH HUSE A/S6 endringer i styret for MSH HUSE A/S.Tiltrer styretHarald Ingemann NielsenStyrelederJørgen Lillelund OlsenStyremedlemPeter KølleskovStyremedlemSvend Aage Hollesen BasseStyremedlemTorben Hollesen BasseStyremedlemForlater styretHenning JensenForlater etter en periode på 2 år
26. november 2008Torben Hollesen Basse blir adm. direktørMSH HUSE A/STorben Hollesen Basse blir adm. direktør i MSH HUSE A/S.