16. juni 2011Steen Flinker Bach forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApSSteen Flinker Bach forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET FLINKER ApS etter en periode på 27 år.Se mere
10. mai 2011Viggo Skovsgaard blir med i ledelsenVIBORG HUSE ApSViggo Skovsgaard erstatter Steen Flinker Bach i ledelsen for VIBORG HUSE ApS etter en periode på 5 år.Se mere
2. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApSEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortVIBORG HUSE ApSVIBORG HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortVIBORG HUSE ApSVIBORG HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApSEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApSEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortVIBORG HUSE ApSVIBORG HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygningerVIBORG HUSE ApSTidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApSEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortVIBORG HUSE ApSVIBORG HUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. desember 2005 til 31. desember 2006. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 2006Nytt navn: VIBORG HUSE ApSVIBORG HUSE ApS UNDER STIFTELSEVIBORG HUSE ApS UNDER STIFTELSE skifter navn til VIBORG HUSE ApS. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApSEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2005Ny bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)VIBORG HUSE ApS UNDER STIFTELSETidligere bransje: Uoplyst. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2005Ny selskapsform AnpartsselskabVIBORG HUSE ApS UNDER STIFTELSEVIBORG HUSE ApS UNDER STIFTELSE skifter selskapsform. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2005StiftelseVIBORG HUSE ApS UNDER STIFTELSEVIBORG HUSE ApS UNDER STIFTELSE stiftes i bransjen uoplyst. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApSEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApSEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApSEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. desember 2002. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2002AdresseendringEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApSEJENDOMSSELSKABET FLINKER ApS flytter til ny adresse i Viborg. Steen Flinker Bach er medlem af ledelsen.Se mere