4. februar 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Crossbridge Energy, Bladt og DanSolarFanø Vand A/S Claus Jørgen Skovbjerg er indtrådt som næstformand i bestyrelsen hos Fanø Vand A/S i stedet for Steen Glerup. Les artikkel
1. januar 2022Steen Glerup forlater styretFANØ VAND A/SSteen Glerup forlater styret for FANØ VAND A/S etter en periode på 4 år.Se mere
27. mai 2021Overskudd på DKK 2,7 mio.FANØ VAND A/SFANØ VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Steen Glerup er nestleder i styret.Se mere
26. mai 2020Overskudd på DKK 1,8 mio.FANØ VAND A/SFANØ VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Steen Glerup er nestleder i styret.Se mere
23. mai 2019Overskudd på DKK 1,1 mio.FANØ VAND A/SFANØ VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Steen Glerup er nestleder i styret.Se mere
1. juni 2018Overskudd på DKK 2,4 mio.FANØ VAND A/SFANØ VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Steen Glerup er nestleder i styret.Se mere
6. april 2018 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerFanø Vand A/S Steen Glerup har erstattet Mogens Brinck som næstformand i bestyrelsen i Fanø Vand, mens også Claus Jørgen Skovbjerg har forladt bestyrelsen (kilde: Les artikkel
23. januar 2018Steen Glerup blir med i styretFANØ VAND A/SSteen Glerup blir med i styret for FANØ VAND A/S.Se mere
1. mars 1993Steen Glerup forlater ledelsenGAIA FYN ApSSteen Glerup forlater ledelsen for GAIA FYN ApS etter en periode på 6 år.Se mere
27. februar 1992Ny status UNDER KONKURSGAIA FYN ApSTidligere status: Normal. Steen Glerup er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 1986StiftelseGAIA FYN ApSGAIA FYN ApS stiftes i 1986. Steen Glerup er medlem af ledelsen.Se mere