21. augustMathias Rasmussen blir med i styretLHG Tagdækning ApSMathias Rasmussen blir med i styret for LHG Tagdækning ApS. Steen Holm er fortsatt styreleder.Se mere
17. maiLotte Jensen-Mattebjerg forlater styretBeSafe A/SLotte Jensen-Mattebjerg forlater styret for BeSafe A/S etter en periode på 8 måneder. Steen Holm er fortsatt styreleder.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 830.625 BeSafe A/SBeSafe A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steen Holm er styreleder.Se mere
6. maiRegnskap for 2023 offentligjortLHG EL ApSLHG EL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 31. desember 2023. Steen Holm er styreleder.Se mere
15. aprilEndring i eierkretsenLHG Tømrer A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av LHG Tømrer A/S. Steen Holm er styreleder.Se mere
11. aprilOverskudd på DKK 1,4 mio.Sydkystens Brolægning & Kloak A/SSydkystens Brolægning & Kloak A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steen Holm er styreleder.Se mere
4. marsLars Castrup Hansen blir med i styretLHG Invest ApSLars Castrup Hansen blir med i styret for LHG Invest ApS. Steen Holm er fortsatt styreleder.Se mere
16. februarStiftelseLHG Invest ApSLHG Invest ApS stiftes i bransjen kombinerede administrationsserviceydelser. Steen Holm er styreleder.Se mere
15. januarAdresseendringLHG Tagdækning ApSLHG Tagdækning ApS flytter til ny adresse i Sorø. Steen Holm er styreleder.Se mere
7. januarOverskudd på DKK 69.452 GreveHolm Consult ApSGreveHolm Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steen Holm er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. januarNytt navn: LHG 2024 ApSLHG ApSLHG ApS skifter navn til LHG 2024 ApS. Steen Holm er styreleder.Se mere
1. januarMichael Foldager Sloth blir adm. direktørLHG Tømrer A/SMichael Foldager Sloth blir adm. direktør i LHG Tømrer A/S. Steen Holm er styreleder.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenBeSafe A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av BeSafe A/S. Steen Holm er styreleder.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenLHG Tømrer A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av LHG Tømrer A/S. Steen Holm er styreleder.Se mere
31. desember 2023Lars Castrup Hansen forlater ledelsenLHG Tømrer A/SLars Castrup Hansen forlater ledelsen for LHG Tømrer A/S etter en periode på 11 år. Steen Holm er styreleder.Se mere
31. desember 2023Ny selskapsform AktieselskabBeSafe A/SBeSafe ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til BeSafe A/S. Steen Holm er styreleder.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.LHG ApSLHG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steen Holm er styreleder.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 506.217 LHG Tømrer A/SLHG Tømrer A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steen Holm er styreleder.Se mere
1. desember 2023Steen Holm blir med i styretKS Tree Care A/SSteen Holm blir med i styret for KS Tree Care A/S.Se mere