26. juniOverskudd på DKK 386.079 Real Drinks A/SReal Drinks A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steen Houmann er medlem av styret.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 253.550 STEEN HOUMANN HOLDING ApSSTEEN HOUMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steen Houmann er medlem af ledelsen.Se mere
9. maiUnderskudd på DKK 174.118 Villa Mijas ApSVilla Mijas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steen Houmann er medlem av styret.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 26.267 Real Drinks A/SReal Drinks A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steen Houmann er medlem av styret.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 61.685 Villa Mijas ApSVilla Mijas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steen Houmann er medlem av styret.Se mere
19. juni 2023Overskudd på DKK 50.756 STEEN HOUMANN HOLDING ApSSTEEN HOUMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steen Houmann er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2022Endring i eierkretsenS.P. Invest af 2020 ApSSteen Houmann er ikke lenger registrert som reell eier av S.P. Invest af 2020 ApS.Se mere
29. juli 2022Endring i eierkretsenReal Drinks A/SPalle Østergaard registrert som reell eier av Real Drinks A/S. Steen Houmann er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Endring i eierkretsenS.P. Invest af 2020 ApSSteen Houmann registrert som reell eier av S.P. Invest af 2020 ApS.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 87.091 STEEN HOUMANN HOLDING ApSSTEEN HOUMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Steen Houmann er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2022StiftelseReal Drinks A/SReal Drinks A/S stiftes i bransjen engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft. Steen Houmann er medlem av styret.Se mere
3. juni 2022Underskudd på DKK 90.324 Villa Mijas ApSVilla Mijas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Steen Houmann er medlem av styret.Se mere
24. november 2021AdresseendringVilla Mijas ApSVilla Mijas ApS flytter fra Odense C til Odense M. Steen Houmann er medlem av styret.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 87.379 STEEN HOUMANN HOLDING ApSSTEEN HOUMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Steen Houmann er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2021Underskudd på DKK 16.816 Villa Mijas ApSVilla Mijas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Steen Houmann er medlem av styret.Se mere
29. mai 2021Steen Houmann blir med i styretVilla Mijas ApSSteen Houmann blir med i styret for Villa Mijas ApS.Se mere
11. juni 2020Underskudd på DKK 916.105 STEEN HOUMANN HOLDING ApSSTEEN HOUMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Steen Houmann er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2020Endring i eierkretsenSCT. PAULI INVEST ApSSteen Houmann er ikke lenger registrert som reell eier av SCT. PAULI INVEST ApS.Se mere
7. februar 2020Endring i eierkretsenSCT. PAULI INVEST KIEL ApSSteen Houmann er ikke lenger registrert som reell eier av SCT. PAULI INVEST KIEL ApS.Se mere