2. februarOverskudd på DKK 393.623 SPECTRAS A/SSPECTRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februarOverskudd på DKK 593.753 SLN HOLDING, SKANDERBORG ApSSLN HOLDING, SKANDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2023Overskudd på DKK 665.151 SPECTRAS A/SSPECTRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2023Overskudd på DKK 844.901 SLN HOLDING, SKANDERBORG ApSSLN HOLDING, SKANDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2022Overskudd på DKK 789.532 SPECTRAS A/SSPECTRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2022Overskudd på DKK 890.932 SLN HOLDING, SKANDERBORG ApSSLN HOLDING, SKANDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Overskudd på DKK 952.253 SPECTRAS A/SSPECTRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Overskudd på DKK 979.145 SLN HOLDING, SKANDERBORG ApSSLN HOLDING, SKANDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberSLN HOLDING, SKANDERBORG ApSTidligere bransje: Uoplyst. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2020Overskudd på DKK 788.855 SPECTRAS A/SSPECTRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2020Overskudd på DKK 823.913 SLN HOLDING, SKANDERBORG ApSSLN HOLDING, SKANDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2019Overskudd på DKK 589.469 SPECTRAS A/SSPECTRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2019Overskudd på DKK 578.358 SLN HOLDING, SKANDERBORG ApSSLN HOLDING, SKANDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2018Overskudd på DKK 553.670 SPECTRAS A/SSPECTRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2018Overskudd på DKK 543.330 SLN HOLDING, SKANDERBORG ApSSLN HOLDING, SKANDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2018AdresseendringSLN HOLDING, SKANDERBORG ApSSLN HOLDING, SKANDERBORG ApS flytter fra Aarhus N til Skanderborg. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2017Endring i eierkretsenSPECTRAS A/SSteen Lyck Nissen registrert som reell eier av SPECTRAS A/S.Se mere
22. mars 2017AdresseendringSPECTRAS A/SSPECTRAS A/S flytter fra Aarhus N til Åbyhøj. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2017Overskudd på DKK 50.920 SLN HOLDING, SKANDERBORG ApSSLN HOLDING, SKANDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2017Overskudd på DKK 91.013 SPECTRAS A/SSPECTRAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Steen Lyck Nissen er medlem af ledelsen.Se mere