1. oktoberBente Drifte blir med i styretQP Holding ApSBente Drifte blir med i styret for QP Holding ApS. Steen Løndal er fortsatt styreleder.Se mere
1. oktoberCarsten Schmidt blir adm. direktørQP Holding ApSCarsten Schmidt erstatter Christian Curtz Henriksen som adm. direktør i QP Holding ApS. Steen Løndal er styreleder.Se mere
26. septemberEndring i eierkretsenEC Snack ApSSteen Løndal registrert som reell eier av EC Snack ApS.Se mere
24. septemberStiftelseQP Holding ApSQP Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Steen Løndal er styreleder.Se mere
24. septemberStiftelseEC Snack ApSEC Snack ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Steen Løndal er styreleder.Se mere
29. maiJens Frederik Stenild Zinck blir med i styretEXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/SJens Frederik Stenild Zinck blir med i styret for EXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/S. Steen Løndal er fortsatt styremedlem.Se mere
21. marsOverskudd på DKK 3,4 mio.EXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/SEXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steen Løndal er medlem av styret.Se mere
7. januarAdresseendringEXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/SEXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/S flytter fra København V til Åbyhøj. Steen Løndal er medlem av styret.Se mere
1. januarChristian Curtz Henriksen blir adm. direktørEXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/SChristian Curtz Henriksen blir adm. direktør i EXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/S. Steen Løndal er medlem av styret.Se mere
31. desember 2023Steen Løndal slutter som adm. direktørEXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/SSteen Løndal slutter som adm. direktør i EXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/S.Se mere
31. desember 2023Steen Løndal forlater styret4Life Solutions ApSSteen Løndal forlater styret for 4Life Solutions ApS etter en periode på 1 år.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 831.660 Stonehouse ApSStonehouse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Steen Løndal er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Underskudd på DKK 491.951 Nordic Impact Investments ApSNordic Impact Investments ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steen Løndal er medlem av styret.Se mere
30. november 2023Endring i eierkretsenNordic Impact Investments ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Nordic Impact Investments ApS. Steen Løndal er medlem av styret.Se mere
21. september 2023Endring i eierkretsen4Life Solutions ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av 4Life Solutions ApS. Steen Løndal er medlem av styret.Se mere
1. juni 2023Steen Løndal blir adm. direktørEXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/SSteen Løndal blir adm. direktør i EXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/S.Se mere
31. mai 2023Michael Evald Jørgensen slutter som adm. direktørEXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/SMichael Evald Jørgensen slutter som adm. direktør i EXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/S. Steen Løndal er medlem av styret.Se mere
26. mai 2023Underskudd på DKK 17 mio.4Life Solutions ApS4Life Solutions ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steen Løndal er medlem av styret.Se mere
17. mai 2023Endring i eierkretsen4Life Solutions ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av 4Life Solutions ApS. Steen Løndal er medlem av styret.Se mere
18. april 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.EXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/SEXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steen Løndal er medlem av styret.Se mere