14. mars 2016Steen Ziegler Vad Graversen forlater ledelsenCAFE FARBAR ApSSteen Ziegler Vad Graversen forlater ledelsen for CAFE FARBAR ApS etter en periode på 7 år.Se mere
25. januar 2016Steen Ziegler Vad Graversen forlater ledelsenHOLDINGSELSKABET 1976 ApSSteen Ziegler Vad Graversen forlater ledelsen for HOLDINGSELSKABET 1976 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
28. september 2015Ny status UNDER KONKURSCAFE FARBAR ApSTidligere status: Normal. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2014Underskudd på DKK 5.072 CAFE FARBAR ApSCAFE FARBAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2014Underskudd på DKK 2.624 HOLDINGSELSKABET 1976 ApSHOLDINGSELSKABET 1976 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2013Underskudd på DKK 151.508 CAFE FARBAR ApSCAFE FARBAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2013Underskudd på DKK 142.578 HOLDINGSELSKABET 1976 ApSHOLDINGSELSKABET 1976 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2012Underskudd på DKK 20.802 HOLDINGSELSKABET 1976 ApSHOLDINGSELSKABET 1976 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2012Underskudd på DKK 20.253 CAFE FARBAR ApSCAFE FARBAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortHOLDINGSELSKABET 1976 ApSHOLDINGSELSKABET 1976 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortCAFE FARBAR ApSCAFE FARBAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortCAFE FARBAR ApSCAFE FARBAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mars 2009 til 30. juni 2010. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortHOLDINGSELSKABET 1976 ApSHOLDINGSELSKABET 1976 ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. mars 2009 til 30. juni 2010. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2009Martin Sikær Kristensen forlater ledelsenCAFE FARBAR ApSMartin Sikær Kristensen forlater ledelsen for CAFE FARBAR ApS etter en periode på 6 måneder. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2009Ny bransje: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.CAFE FARBAR ApSTidligere bransje: Uoplyst. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2009StiftelseCAFE FARBAR ApSCAFE FARBAR ApS stiftes i bransjen uoplyst. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2009StiftelseHOLDINGSELSKABET 1976 ApSHOLDINGSELSKABET 1976 ApS stiftes i bransjen uoplyst. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2008Steen Ziegler Vad Graversen forlater ledelsenPARKCON ApSSteen Ziegler Vad Graversen forlater ledelsen for PARKCON ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
12. april 2008Steen Ziegler Vad Graversen blir med i ledelsenPARKCON ApSSteen Ziegler Vad Graversen blir med i ledelsen for PARKCON ApS.Se mere
12. april 2008AdresseendringPARKCON ApSPARKCON ApS flytter fra Hedensted til Ikast. Steen Ziegler Vad Graversen er medlem af ledelsen.Se mere