15. mars · vafo.dkHorsensiansk sparekassedirektør i Vejle er blevet erhvervscenterdirektør i KoldingAnsættelse: 50-årige Stefan Borg Boesen, Horsens, er tiltrådt som erhvervscenterdirektør i Fynske Banks Erhvervscenter Kolding. Les artikkel
28. november 2016Anders Lindskov Jensen blir med i styretKOLDINGHALLERNE A/SAnders Lindskov Jensen erstatter Stefan Borg Boesen i styret for KOLDINGHALLERNE A/S etter en periode på 5 år.Se mere
28. november 2016Stefan Borg Boesen forlater ledelsenKOLDINGHALLERNE A/SStefan Borg Boesen forlater ledelsen for KOLDINGHALLERNE A/S etter en periode på 10 år.Se mere
30. august 2016AdresseendringKOLDINGHALLERNE A/SKOLDINGHALLERNE A/S flytter til ny adresse i Kolding. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2015Underskudd på DKK 104.764 KOLDINGHALLERNE A/SKOLDINGHALLERNE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2015Ole Stampe blir med i styretKOLDINGHALLERNE A/SOle Stampe erstatter Jørgen Vestergaard Sall i styret for KOLDINGHALLERNE A/S etter en periode på 2 år. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2015Torben Junker Andersen blir med i styretKOLDINGHALLERNE A/STorben Junker Andersen erstatter Poul Erik Nielsen i styret for KOLDINGHALLERNE A/S etter en periode på 2 år. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2014Stefan Borg Boesen forlater styretKIF ERHVERVSINVEST ApSStefan Borg Boesen forlater styret for KIF ERHVERVSINVEST ApS etter en periode på 5 år.Se mere
17. desember 2014Erik Ingemann Jørgensen blir med i ledelsenKIF ERHVERVSINVEST ApSErik Ingemann Jørgensen erstatter Stefan Borg Boesen i ledelsen for KIF ERHVERVSINVEST ApS etter en periode på 5 år.Se mere
6. november 2014Overskudd på DKK 541.445 KOLDINGHALLERNE A/SKOLDINGHALLERNE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2014Underskudd på DKK 5.067 KIF ERHVERVSINVEST ApSKIF ERHVERVSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2014Stefan Borg Boesen forlater styretKOLDING IF HOLDING A/SStefan Borg Boesen forlater styret for KOLDING IF HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
6. februar 2014Stefan Borg Boesen forlater ledelsenKOLDING IF HOLDING A/SStefan Borg Boesen forlater ledelsen for KOLDING IF HOLDING A/S etter en periode på 7 år.Se mere
1. oktober 2013Overskudd på DKK 488.955 KOLDING IF HOLDING A/SKOLDING IF HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2013Overskudd på DKK 514.397 KOLDINGHALLERNE A/SKOLDINGHALLERNE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2013Overskudd på DKK 4.527 KIF ERHVERVSINVEST ApSKIF ERHVERVSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2013Erstatning i styretKOLDINGHALLERNE A/S4 endringer i styret for KOLDINGHALLERNE A/S. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2013Erstatning i styretKOLDING IF HOLDING A/S4 endringer i styret for KOLDING IF HOLDING A/S. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2012Underskudd på DKK 1,2 mio.KOLDINGHALLERNE A/SKOLDINGHALLERNE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2012Underskudd på DKK 1,3 mio.KOLDING IF HOLDING A/SKOLDING IF HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Stefan Borg Boesen er medlem af ledelsen.Se mere