21. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGLARSEN & THORSENS EFTF. A/STidligere status: Normal. Stefan Eggert Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. augustStefan Eggert Nielsen forlater ledelsenStefan Nielsen 84 Holding ApSStefan Eggert Nielsen forlater ledelsen for Stefan Nielsen 84 Holding ApS etter en periode på 7 år.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGStefan Nielsen 84 Holding ApSTidligere status: Normal. Stefan Eggert Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. juniStefan Eggert Nielsen forlater styretLARSEN & THORSENS EFTF. A/SStefan Eggert Nielsen forlater styret for LARSEN & THORSENS EFTF. A/S etter en periode på 4 år.Se mere
20. juniStefan Eggert Nielsen forlater ledelsenLARSEN & THORSENS EFTF. A/SStefan Eggert Nielsen forlater ledelsen for LARSEN & THORSENS EFTF. A/S etter en periode på 4 år.Se mere
28. februarStiftelseTømrer & Snedkerfirmaet Stefan Nielsen ApSTømrer & Snedkerfirmaet Stefan Nielsen ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2023Underskudd på DKK 379.836 LARSEN & THORSENS EFTF. A/SLARSEN & THORSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 719.258 Stefan Nielsen 84 Holding ApSStefan Nielsen 84 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2022Underskudd på DKK 749.673 Stefan Nielsen 84 Holding ApSStefan Nielsen 84 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 637.025 LARSEN & THORSENS EFTF. A/SLARSEN & THORSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2021Underskudd på DKK 25.043 Stefan Nielsen 84 Holding ApSStefan Nielsen 84 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2021Overskudd på DKK 77.527 LARSEN & THORSENS EFTF. A/SLARSEN & THORSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2021Nytt navn: LARSEN & THORSENS EFTF. A/SLARSEN & THORSEN A/SLARSEN & THORSEN A/S skifter navn til LARSEN & THORSENS EFTF. A/S. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2021AdresseendringLARSEN & THORSEN A/SLARSEN & THORSEN A/S flytter til ny adresse i Skagen. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenLARSEN & THORSEN A/SStefan Eggert Nielsen øker sitt reelle eierskap av LARSEN & THORSEN A/S.Se mere
12. juni 2020Overskudd på DKK 24.554 LARSEN & THORSEN A/SLARSEN & THORSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2020Underskudd på DKK 59.513 Stefan Nielsen 84 Holding ApSStefan Nielsen 84 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Stefan Eggert Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2020Stefan Eggert Nielsen blir med i styretLARSEN & THORSEN A/SStefan Eggert Nielsen blir med i styret for LARSEN & THORSEN A/S.Se mere
5. mars 2020Stefan Eggert Nielsen blir med i ledelsenLARSEN & THORSEN A/SStefan Eggert Nielsen erstatter John Kjær Thorsen i ledelsen for LARSEN & THORSEN A/S etter en periode på 8 år.Se mere
16. august 2019 · Building SupplyNyt fra direktioner og bestyrelserLarsen & Thorsen A/S Stefan Eggert Nielsen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Larsen & Thorsen A/S. Les artikkel