2. juliOverskudd på DKK 14.150 Klassik Studio ApSKlassik Studio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stefan Elhøj Jensen eier 32,5% av virksomheten.Se mere
5. juniUnderskudd på DKK 2.627 Stefan Jensen Holding ApSStefan Jensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stefan Elhøj Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2023Endring i eierkretsenKlassik Studio ApSStefan Elhøj Jensen registrert som reell eier av Klassik Studio ApS.Se mere
30. mai 2023Underskudd på DKK 2.782 Stefan Jensen Holding ApSStefan Jensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stefan Elhøj Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Underskudd på DKK 2.811 Stefan Jensen Holding ApSStefan Jensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stefan Elhøj Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2021Underskudd på DKK 1.224 Stefan Jensen Holding ApSStefan Jensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Stefan Elhøj Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2021AdresseendringStefan Jensen Holding ApSStefan Jensen Holding ApS flytter til ny adresse i København K. Stefan Elhøj Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2020Underskudd på DKK 1.862 Stefan Jensen Holding ApSStefan Jensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Stefan Elhøj Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2019Underskudd på DKK 7.996 Stefan Jensen Holding ApSStefan Jensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. november 2017 til 31. desember 2018. Stefan Elhøj Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2018 · Bo BedreKlassik Studios nye kollektion giver nyt liv til hidtil uset designOg da Klassik fra den kant oplevede en bølge af ønsker efter nyt, var det nærliggende at skabe Klassik Studio, som er et samarbejde mellem Thomas og Stefan Jensen, der arbejder i Klassik, samt designeren Lasse Storm Jørgensen. Les artikkel
30. november 2017Endring i eierkretsenStefan Jensen Holding ApSStefan Elhøj Jensen registrert som reell eier av Stefan Jensen Holding ApS.Se mere
2. november 2017StiftelseStefan Jensen Holding ApSStefan Jensen Holding ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Stefan Elhøj Jensen er medlem af ledelsen.Se mere