2. april 2014Stefan Hrafnkelsson slutter som adm. direktørCERTUS SOFTWARE ApSStefan Hrafnkelsson slutter som adm. direktør i CERTUS SOFTWARE ApS.Se mere
2. april 2014Stefan Hrafnkelsson forlater styretCERTUS SOFTWARE ApSStefan Hrafnkelsson forlater styret for CERTUS SOFTWARE ApS etter en periode på 7 år.Se mere
4. oktober 2013Anna Helena Hallgrimsson blir med i styretCERTUS SOFTWARE ApSAnna Helena Hallgrimsson erstatter Ingvar Hjalmarsson i styret for CERTUS SOFTWARE ApS etter en periode på 1 år. Stefan Hrafnkelsson er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. oktober 2013Stefan Hrafnkelsson blir adm. direktørCERTUS SOFTWARE ApSStefan Hrafnkelsson erstatter Ingvar Hjalmarsson som adm. direktør i CERTUS SOFTWARE ApS.Se mere
9. juni 2013Underskudd på DKK 29.474 CERTUS SOFTWARE ApSCERTUS SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
1. juli 2012Ingvar Hjalmarsson blir med i styretCERTUS SOFTWARE ApSIngvar Hjalmarsson erstatter Carsten Ziegler Sundberg i styret for CERTUS SOFTWARE ApS etter en periode på 3 år. Stefan Hrafnkelsson er fortsatt styreleder.Se mere
1. juli 2012Ingvar Hjalmarsson blir adm. direktørCERTUS SOFTWARE ApSIngvar Hjalmarsson erstatter Carsten Ziegler Sundberg som adm. direktør i CERTUS SOFTWARE ApS. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
12. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortCERTUS SOFTWARE ApSCERTUS SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
19. september 2011Ólafur Andri Ragnarsson blir med i styretCERTUS SOFTWARE ApSÓlafur Andri Ragnarsson erstatter Morten Kolle Christensen i styret for CERTUS SOFTWARE ApS etter en periode på 5 år. Stefan Hrafnkelsson er fortsatt styreleder.Se mere
19. september 2011Morten Kolle Christensen forlater ledelsenCERTUS SOFTWARE ApSMorten Kolle Christensen forlater ledelsen for CERTUS SOFTWARE ApS etter en periode på 5 år. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
19. september 2011Carsten Ziegler Sundberg blir adm. direktørCERTUS SOFTWARE ApSCarsten Ziegler Sundberg blir adm. direktør i CERTUS SOFTWARE ApS. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
19. september 2011AdresseendringCERTUS SOFTWARE ApSCERTUS SOFTWARE ApS flytter til ny adresse i Odense C. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
7. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortCERTUS SOFTWARE ApSCERTUS SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortCERTUS SOFTWARE ApSCERTUS SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCERTUS SOFTWARE ApSCERTUS SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
1. mai 2009Carsten Ziegler Sundberg blir med i styretCERTUS SOFTWARE ApSCarsten Ziegler Sundberg erstatter Ib Thrane i styret for CERTUS SOFTWARE ApS etter en periode på 2 år. Stefan Hrafnkelsson er fortsatt styreleder.Se mere
25. februar 2009AdresseendringCERTUS SOFTWARE ApSCERTUS SOFTWARE ApS flytter fra Odense M til Odense C. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberCERTUS SOFTWARE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
29. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortCERTUS SOFTWARE ApSCERTUS SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortCERTUS SOFTWARE ApSCERTUS SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Stefan Hrafnkelsson er styreleder.Se mere