Stefano Vincenti Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Stefano Vincenti er adm. direktør i virksomheten.
Stefano Vincenti Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 27. april 2017 til 31. desember 2017. Stefano Vincenti er adm. direktør i virksomheten.