9. septemberNy bransje: Anden udlejning af boligerASA Properties Copenhagen ApSTidligere bransje: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
9. septemberNytt navn: ASA Properties Copenhagen ApSB.A.H. LANGAA ApSB.A.H. LANGAA ApS skifter navn til ASA Properties Copenhagen ApS. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 4,7 mio.S.B.H. HOLDING ApSS.B.H. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2023Overskudd på DKK 890.056 S B H CONSULT A/SS B H CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.B.A.H. LANGAA ApSB.A.H. LANGAA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023Erstatning i styretS B H CONSULT A/S3 endringer i styret for S B H CONSULT A/S. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2022 · Erhvervplus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Elsborg-virksomheden S B H Consult A/SVirksomheden ledes af direktør Steffen Birk Hvorslev. Les artikkel
17. november 2022Overskudd på DKK 641.955 S B H CONSULT A/SS B H CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2022Underskudd på DKK 5,2 mio.S.B.H. HOLDING ApSS.B.H. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Underskudd på DKK 2,4 mio.B.A.H. LANGAA ApSB.A.H. LANGAA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2021Overskudd på DKK 9,2 mio.S.B.H. HOLDING ApSS.B.H. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.S B H CONSULT A/SS B H CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2021Overskudd på DKK 3,3 mio.B.A.H. LANGAA ApSB.A.H. LANGAA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2020Overskudd på DKK 3,9 mio.S.B.H. HOLDING ApSS.B.H. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2020Overskudd på DKK 950.769 S B H CONSULT A/SS B H CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2020Overskudd på DKK 736.727 B.A.H. LANGAA ApSB.A.H. LANGAA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2019Overskudd på DKK 2,5 mio.S.B.H. HOLDING ApSS.B.H. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2019Overskudd på DKK 483.809 S B H CONSULT A/SS B H CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2019Overskudd på DKK 1,6 mio.B.A.H. LANGAA ApSB.A.H. LANGAA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2019AdresseendringB.A.H. LANGAA ApSB.A.H. LANGAA ApS flytter fra Langå til Rødkærsbro. Steffen Birk Hvorslev er medlem af ledelsen.Se mere