2. septemberEndring i eierkretsenSB TØMRER ApSSteffen Bjerg øker sitt reelle eierskap av SB TØMRER ApS.Se mere
31. augustEndring i eierkretsenSB TØMRER ApSPer Skovrup er ikke lenger registrert som reell eier av SB TØMRER ApS. Steffen Bjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 1,6 mio.SB TØMRER ApSSB TØMRER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Bjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilUnderskudd på DKK 65.157 Årøsund Havneferie ApSÅrøsund Havneferie ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Bjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 97.844 Ejendomsselskabet Norgesvej 16 ApSEjendomsselskabet Norgesvej 16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Bjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 972.649 Bjerg Holding ApSBjerg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Bjerg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 84.973 Silje Ejendomme ApSSilje Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Bjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2023 · JydskeVestkystenBenny Bonde blev sendt uden for døren i sygehus-sag - læs her hvorforHar adresse på Norgesvej og er et datterselskab af Bjerg Holding ApS, der ejes af Steffen Bjerg på Tjørnebakken, samt Martensen Holding ApS, som ejes af Per Jensen Martensen fra Revsø. Les artikkel
27. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger flere gange: Silje Ejendomme ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårFirmaet ledes af en direktion, der består af Steffen Bjerg og Per Jensen Martensen. Les artikkel
27. april 2023 · ErhvervplusStabilt: Virksomhed i Haderslev hold fast i overskuddetFirmaet ledes af en direktion, der består af Steffen Bjerg og Per Jensen Martensen. Les artikkel
27. april 2023 · ErhvervplusNyt regnskab: Årøsund Havneferie ApS i Haderslev får underskudVirksomheden ledes af en direktion, der består af Steffen Bjerg og Per Jensen Martensen. Les artikkel
27. april 2023 · ErhvervplusNedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Haderslev fik sit overskud reduceret nogetFirmaet ledes af en direktion, der består af Steffen Bjerg og Per Jensen Martensen. Les artikkel
27. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Bjerg Holding ApS fik millionoverskudFirmaet ledes af direktør Steffen Bjerg. Les artikkel
27. april 2023Overskudd på DKK 4,1 mio.SB TØMRER ApSSB TØMRER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Bjerg er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2023Underskudd på DKK 24.659 Årøsund Havneferie ApSÅrøsund Havneferie ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. desember 2021 til 31. desember 2022. Steffen Bjerg er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2023Overskudd på DKK 61.867 Ejendomsselskabet Norgesvej 16 ApSEjendomsselskabet Norgesvej 16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Bjerg er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2023Overskudd på DKK 180.895 Silje Ejendomme ApSSilje Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Bjerg er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.Bjerg Holding ApSBjerg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Bjerg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2022Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeSilje Ejendomme ApSTidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Steffen Bjerg er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.Bjerg Holding ApSBjerg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Steffen Bjerg er adm. direktør i virksomheten.Se mere