28. juniOverskudd på DKK 5,7 mio.SNA EUROPE (DENMARK) A/SSNA EUROPE (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Gihle Henriksen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2023Overskudd på DKK 4,6 mio.SNA EUROPE (DENMARK) A/SSNA EUROPE (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Steffen Gihle Henriksen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 4,1 mio.SNA EUROPE (DENMARK) A/SSNA EUROPE (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Steffen Gihle Henriksen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2021Overskudd på DKK 3,6 mio.SNA EUROPE (DENMARK) A/SSNA EUROPE (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Steffen Gihle Henriksen er medlem av styret.Se mere
21. august 2020Overskudd på DKK 6,0 mio.SNA EUROPE (DENMARK) A/SSNA EUROPE (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Steffen Gihle Henriksen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2019Overskudd på DKK 5,8 mio.SNA EUROPE (DENMARK) A/SSNA EUROPE (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Steffen Gihle Henriksen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2018Overskudd på DKK 5,2 mio.SNA EUROPE (DENMARK) A/SSNA EUROPE (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Steffen Gihle Henriksen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2017Overskudd på DKK 3,0 mio.SNA EUROPE (DENMARK) A/SSNA EUROPE (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Steffen Gihle Henriksen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2016Overskudd på DKK 1,3 mio.SNA EUROPE (DENMARK) A/SSNA EUROPE (DENMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Steffen Gihle Henriksen er medlem av styret.Se mere
15. februar 2016Steffen Gihle Henriksen blir med i styretSNA EUROPE (DENMARK) A/SSteffen Gihle Henriksen erstatter Anna Maria Viola Eriholm i styret for SNA EUROPE (DENMARK) A/S etter en periode på 6 år.Se mere