14. desember 2023Overskudd på DKK 359.930 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
14. juli 2023AdresseendringE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S flytter fra Helsinge til Hillerød. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
14. juli 2023Ny bransje: InvesteringsselskaberE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/STidligere bransje: Engroshandel med fotografiske og optiske artikler. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
22. november 2022Overskudd på DKK 0 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
27. november 2021Underskudd på DKK 324.294 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
8. desember 2020Overskudd på DKK 95.944 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
6. desember 2019Underskudd på DKK 34.092 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
15. november 2018Overskudd på DKK 280.105 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
27. november 2017Underskudd på DKK 44.629 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
29. november 2016Underskudd på DKK 41.895 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
27. november 2015Underskudd på DKK 40.108 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
1. november 2015Endring i eierkretsenE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SEigil Anton Isaksen registrert som reell eier av E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
29. november 2014Underskudd på DKK 38.059 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
18. mars 2014Annette Wisborg Roth blir med i ledelsenHJÆLP TIL GÆLD ApSAnnette Wisborg Roth erstatter Steffen Juul i ledelsen for HJÆLP TIL GÆLD ApS etter en periode på 11 år.Se mere
1. januar 2014Endring i eierkretsenJUUL DESIGN ApSAnnette Wisborg Roth registrert som reell eier av JUUL DESIGN ApS. Steffen Juul er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2013Underskudd på DKK 43.472 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
28. mai 2013Underskudd på DKK 34.234 JUUL DESIGN ApSJUUL DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Steffen Juul er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2012Underskudd på DKK 48.781 E.A. ISAKSEN TRADING CO. A/SE.A. ISAKSEN TRADING CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Steffen Juul er medlem av styret.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortJUUL DESIGN ApSJUUL DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Steffen Juul er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2012Endring i eierkretsenTegnestuen B33 I/SSteffen Juul registrert som reell eier av Tegnestuen B33 I/S.Se mere