4. januarOverskudd på DKK 626.211 M. VINTHER HOLDING A/SM. VINTHER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Steffen Kruuse Vinther er medlem av styret.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 371.809 BJERREGAARD & CO. A/S. AARHUSBJERREGAARD & CO. A/S. AARHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 44.923 SV EJENDOMME ApSSV EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 602.379 STEFFEN VINTHER HOLDING ApSSTEFFEN VINTHER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022Underskudd på DKK 697.601 M. VINTHER HOLDING A/SM. VINTHER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem av styret.Se mere
4. november 2022Overskudd på DKK 188.011 STEFFEN VINTHER HOLDING ApSSTEFFEN VINTHER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2022Overskudd på DKK 15.636 SV EJENDOMME ApSSV EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2022Overskudd på DKK 605.872 BJERREGAARD & CO. A/S. AARHUSBJERREGAARD & CO. A/S. AARHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2021Overskudd på DKK 54.232 SV EJENDOMME ApSSV EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2021Overskudd på DKK 224.645 BJERREGAARD & CO. A/S. AARHUSBJERREGAARD & CO. A/S. AARHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2021Overskudd på DKK 705.242 STEFFEN VINTHER HOLDING ApSSTEFFEN VINTHER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2021Overskudd på DKK 408.968 M. VINTHER HOLDING A/SM. VINTHER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem av styret.Se mere
6. september 2021Katrine Kruuse Vinther blir ny styrelederBJERREGAARD & CO. A/S. AARHUSKatrine Kruuse Vinther erstatter Stefan Willi von Fintel som styreleder hos BJERREGAARD & CO. A/S. AARHUS etter en periode på 13 år. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2020Overskudd på DKK 118.428 M. VINTHER HOLDING A/SM. VINTHER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2020Overskudd på DKK 482.625 STEFFEN VINTHER HOLDING ApSSTEFFEN VINTHER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2020Overskudd på DKK 727.573 BJERREGAARD & CO. A/S. AARHUSBJERREGAARD & CO. A/S. AARHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2020Overskudd på DKK 51.479 SV EJENDOMME ApSSV EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2020Mikael Vinther blir med i styretBJERREGAARD & CO. A/S. AARHUSMikael Vinther erstatter Michael Høj Olsen i styret for BJERREGAARD & CO. A/S. AARHUS etter en periode på 12 år. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberSTEFFEN VINTHER HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Steffen Kruuse Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2019Overskudd på DKK 197.473 M. VINTHER HOLDING A/SM. VINTHER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Steffen Kruuse Vinther er medlem av styret.Se mere