29. november 2019 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1Doms ApS James Benjamin Richard Gale er indtrådt i direktionen og bestyrelsen hos Doms ApS i stedet for Steffen Lund (kilde: Les artikkel
15. november 2019James Benjamin Richard Gale blir med i styretDOMS ApSJames Benjamin Richard Gale erstatter Steffen Lund i styret for DOMS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
15. november 2019James Benjamin Richard Gale blir med i ledelsenDOMS ApSJames Benjamin Richard Gale erstatter Steffen Lund i ledelsen for DOMS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
14. juni 2019Overskudd på DKK 4,6 mio.DOMS ApSDOMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Steffen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 13 mio.DOMS ApSDOMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Steffen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2017Underskudd på DKK 20 mio.DOMS ApSDOMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Steffen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2016Søren Nordby Riishøj blir med i styretDOMS ApSSøren Nordby Riishøj blir med i styret for DOMS ApS. Steffen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2016Søren Nordby Riishøj blir med i ledelsenDOMS ApSSøren Nordby Riishøj blir med i ledelsen for DOMS ApS. Steffen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2016Underskudd på DKK 11 DOMS ApSDOMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Steffen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2016Jeffrey Christian Blangstrup Johansen slutter som adm. direktørDOMS ApSJeffrey Christian Blangstrup Johansen slutter som adm. direktør i DOMS ApS. Steffen Lund er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
31. mai 2016Jeffrey Christian Blangstrup Johansen forlater styretDOMS ApSJeffrey Christian Blangstrup Johansen forlater styret for DOMS ApS etter en periode på 1 år. Steffen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2015Regnskap for 2014 offentligjortDOMS ApSDOMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Steffen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2015Steffen Lund blir med i styretDOMS ApSSteffen Lund blir med i styret for DOMS ApS.Se mere
27. mai 2015Steffen Lund blir med i ledelsenDOMS ApSSteffen Lund erstatter Bjarke Christiansen i ledelsen for DOMS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. mai 2015Jeffrey Christian Blangstrup Johansen blir adm. direktørDOMS ApSJeffrey Christian Blangstrup Johansen erstatter David John Coombe som adm. direktør i DOMS ApS. Steffen Lund er forsatt medlem av ledelsen.Se mere